JOACHIM HEINRICH KROCKER
|
Neaktivní
od 06.04.2022
|
jednatel |
30.11.2015 |
Adresa: |
41201, 16783450, Liběšice, Dolní Nezly, 31 |
|
JOACHIM HEINRICH KROCKER
|
Neaktivní
od 06.04.2022
|
jednatel |
30.11.2015 |
Adresa: |
41201, 16783450, Litoměřice, Liběšice, Dolní Nezly, 31, Dolní Nezly 31, 41201 Liběšice |
|
Joachim Heinrich Krocker
|
Neaktivní
od 30.11.2015
|
jednatel |
08.06.2001 |
Adresa: |
41201, 16783450, Litoměřice, Dolní Nezly, 31 |
|
Joachim Heinrich Krocker
|
Neaktivní
od 30.11.2015
|
jednatel |
08.06.2001 |
Adresa: |
41201, 16783450, Litoměřice, Liběšice, Dolní Nezly, 31, Dolní Nezly 31, 41201 Liběšice |
|
Michal Rajmon
|
Neaktivní
od 17.01.1997
|
Jednatel |
17.01.1997 |
Adresa: |
15500, Praha 5, Praha 5, Anforová, 1895 |
|
Jana Marešová
|
Neaktivní
od 10.03.1998
|
Jednatel |
17.01.1997 |
Adresa: |
78372, 16310314, Olomouc, Velký Týnec, 186 |
|
Michal Rajmon
|
Neaktivní
od 31.10.2000
|
Jednatel |
17.01.1997 |
Adresa: |
15500, 22122397, Praha 5, Praha 5, Amforová, 1895 |
|
Michal Rajmon
|
Neaktivní
od 31.10.2000
|
Jednatel |
17.01.1997 |
Adresa: |
15500, 22122397, Praha, Stodůlky, Amforová, 1895, 24, Amforová 1895/24, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
JANA MAREŠOVÁ
|
Neaktivní
od 10.03.1998
|
Jednatel |
17.01.1997 |
Adresa: |
78372, 16310314, Olomouc, Velký Týnec, Velký Týnec, U hřbitova, 186, U hřbitova 186, 78372 Velký Týnec |
|