Petr Dolejš
|
Neaktivní
od 27.09.2005
|
Jednatel |
24.09.2004 |
Adresa: |
15300, 3, Praha 5, Radotín, U starého stadionu, 4 |
|
Petr Dolejš
|
Neaktivní
od 27.09.2005
|
Jednatel |
24.09.2004 |
Adresa: |
15300, 22050043, Praha, Radotín, U starého stadiónu, 529, 4, U starého stadiónu 529/4, Radotín, 15300 Praha 5 |
|
Bernhard Kubon
|
Neaktivní
od 04.08.2004
|
Jednatel |
04.02.2004 |
Adresa: |
21819297, Praha 4, Štichova, 590 |
|
Bernhard Kubon
|
Neaktivní
od 04.08.2004
|
Jednatel |
04.02.2004 |
Adresa: |
14900, 21819297, Praha, Háje, Štichova, 590, 3, Štichova 590/3, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Markéta Spohrová
|
Neaktivní
od 04.02.2004
|
Jednatel |
03.04.2000 |
Adresa: |
19175850, Brno-město, Brno, Hoppova, 24 |
|
Markéta Spohrová
|
Neaktivní
od 04.02.2004
|
Jednatel |
03.04.2000 |
Adresa: |
60200, 19175850, Brno-město, Brno, Veveří, Hoppova, 883, 24, Hoppova 883/24, Veveří, 60200 Brno |
|
Ing. Jana Černá
|
Neaktivní
od 03.04.2000
|
Jednatel |
23.01.1997 |
Adresa: |
1, Praha 5 - Hlubočepy, Brichtova, 810 |
|
Ing. Jana Černá
|
Neaktivní
od 03.04.2000
|
Jednatel |
23.01.1997 |
Adresa: |
15200, 22006915, Praha, Hlubočepy, Brichtova, 810, 14, Brichtova 810/14, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|