LUKÁŠ MÜLLER
|
Neaktivní
od 31.01.2022
|
jednatel |
12.12.2018 |
Adresa: |
10100, 28280814, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Korunní, 2569, 108g |
|
LUKÁŠ MÜLLER
|
Neaktivní
od 31.01.2022
|
jednatel |
12.12.2018 |
Adresa: |
10100, 28280814, Praha, Vinohrady, Korunní, 2569, 108g, Korunní 2569/108g, Vinohrady, 10100 Praha 10 |
|
LUKÁŠ MÜLLER
|
Neaktivní
od 12.12.2018
|
jednatel |
30.11.2015 |
Adresa: |
15600, 22134867, Praha, Zbraslav, Zbraslavské náměstí, 464 |
|
Lukáš Müller
|
Neaktivní
od 12.12.2018
|
jednatel |
30.11.2015 |
Adresa: |
15600, 22134867, Praha, Zbraslav, Zbraslavské náměstí, 464, Zbraslavské náměstí 464, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
Lukáš Müller
|
Neaktivní
od 30.11.2015
|
jednatel |
06.08.2012 |
Adresa: |
15600, Praha 5, Zbraslav, Zbraslavské náměstí, 464 |
|
Lukáš Müller
|
Neaktivní
od 30.11.2015
|
jednatel |
06.08.2012 |
Adresa: |
15600, 22134867, Praha, Zbraslav, Zbraslavské náměstí, 464, Zbraslavské náměstí 464, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
Jan Bělohlávek
|
Neaktivní
od 06.08.2012
|
jednatel |
21.12.2011 |
Adresa: |
15000, 22081143, Praha 5, Malátova, 633, 12 |
|
Jan Bělohlávek
|
Neaktivní
od 06.08.2012
|
jednatel |
21.12.2011 |
Adresa: |
15000, 22081143, Praha, Smíchov, Malátova, 633, 12, Malátova 633/12, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Vladimír Vintr
|
Neaktivní
od 21.12.2011
|
jednatel |
24.01.1997 |
Adresa: |
21845671, Praha 4, Praha 4, Dědinova, 2007 |
|
Vladimír Vintr
|
Neaktivní
od 21.12.2011
|
jednatel |
24.01.1997 |
Adresa: |
14800, 21845671, Praha, Chodov, Dědinova, 2007, 11, Dědinova 2007/11, Chodov, 14800 Praha 4 |
|