Ing. JAN ŠTĚPNIČKA
|
Aktivní
|
jednatel |
17.04.2024 |
Adresa: |
28401, 11427051, Kutná Hora, Kutná Hora, Žižkov, Tyršova, 162, 3, Tyršova 162/3, Žižkov, 28401 Kutná Hora |
|
Ing. JINDŘICH BARTOŇ
|
Aktivní
|
jednatel |
18.09.2019 |
Adresa: |
28401, 11619104, Kutná Hora, Kutná Hora, Šipší, Opletalova, 132 |
|
Mgr. ŠÁRKA KALIVODOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
18.09.2019 |
Adresa: |
28601, 11638605, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Staré Město, nám. Jana Žižky z Trocnova, 172, 49 |
|
Mgr. ŠÁRKA KALIVODOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
18.09.2019 |
Adresa: |
28601, 11638605, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Staré Město, nám. Jana Žižky z Trocnova, 172, 49, nám. Jana Žižky z Trocnova 172/49, Čáslav-Staré Město, 28601 Čáslav |
|
Ing. Jindřich Bartoň
|
Neaktivní
od 14.03.2023
|
jednatel |
18.09.2019 |
Adresa: |
28401, 11619104, Kutná Hora, Kutná Hora, Šipší, Opletalova, 132, Opletalova 132, Šipší, 28401 Kutná Hora |
|
Mgr. Šárka Kalivodová
|
Neaktivní
od 18.09.2019
|
jednatel |
07.08.2009 |
Adresa: |
28601, 11638605, Čáslav, Nám. Jana Žižky z Trocnova, 172/49 |
|
Mgr. ŠÁRKA KALIVODOVÁ
|
Neaktivní
od 18.09.2019
|
jednatel |
07.08.2009 |
Adresa: |
28601, 11638605, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Staré Město, nám. Jana Žižky z Trocnova, 172, 49, nám. Jana Žižky z Trocnova 172/49, Čáslav-Staré Město, 28601 Čáslav |
|
Mgr. Pavel Matoušek
|
Neaktivní
od 07.08.2009
|
jednatel |
19.05.2005 |
Adresa: |
25725408, České Budějovice, Vrbenská, 2217/39 |
|
Mgr. PAVEL MATOUŠEK
|
Neaktivní
od 07.08.2009
|
jednatel |
19.05.2005 |
Adresa: |
37006, 25725408, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 5, Vrbenská, 2217, 39, Vrbenská 2217/39, České Budějovice 5, 37006 České Budějovice |
|
Mgr. Pavel Matoušek
|
Neaktivní
od 19.05.2005
|
jednatel |
01.07.2003 |
Adresa: |
23360411, České Budějovice, Hosínská, 155/8 |
|
ing. Jindřich Bartoň
|
Neaktivní
od 18.09.2019
|
jednatel |
01.07.2003 |
Adresa: |
11619104, Kutná Hora, Opletalova, 132 |
|
Mgr. Pavel Matoušek
|
Neaktivní
od 19.05.2005
|
jednatel |
01.07.2003 |
Adresa: |
37010, 23360411, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Hosínská, 155, 8, Hosínská 155/8, České Budějovice 3, 37010 České Budějovice |
|
Ing. Jindřich Bartoň
|
Neaktivní
od 18.09.2019
|
jednatel |
01.07.2003 |
Adresa: |
28401, 11619104, Kutná Hora, Kutná Hora, Šipší, Opletalova, 132, Opletalova 132, Šipší, 28401 Kutná Hora |
|
Ing. Ivan Popl
|
Neaktivní
od 01.07.2003
|
Jednatel |
24.01.1997 |
|
Ing. Ivan Popl
|
Neaktivní
od 01.07.2003
|
Jednatel |
24.01.1997 |
Adresa: |
28576, 11402725, Kutná Hora, Chotusice, Chotusice, 232, č.p. 232, 28576 Chotusice |
|