Ing. Simona Thomasová
|
Neaktivní
od 04.07.2008
|
člen představenstva |
12.03.2008 |
Adresa: |
16000, 27114961, Praha 6, Dejvice, Na Míčánce, 2640/2 |
|
Ing. Simona Thomasová
|
Neaktivní
od 04.07.2008
|
člen představenstva |
12.03.2008 |
Adresa: |
16000, 27114961, Praha, Dejvice, Na Míčánce, 2640, 2, Na Míčánce 2640/2, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Simona Thomasová
|
Neaktivní
od 12.03.2008
|
člen představenstva |
17.08.2007 |
Adresa: |
15000, 999999999, Praha 5, Na Hřebenkách, 815 |
|
Ing. Simona Thomasová
|
Neaktivní
od 12.03.2008
|
člen představenstva |
17.08.2007 |
Adresa: |
815, Praha 5, Na Hřebenkách, 15000, Na Hřebenkách 815, 15000 Praha 5, Česká republika |
|
Ing. Roman Sládek
|
Neaktivní
od 17.08.2007
|
předseda představenstva |
28.07.2004 |
Adresa: |
13000, 22768858, Praha 3, Pod Parukářkou, 2760/14 |
|
Lucie Nykodýmová
|
Neaktivní
od 17.08.2007
|
člen představenstva |
28.07.2004 |
Adresa: |
53401, 7659211, Holice, Husova, 596 |
|
Ing. Roman Sládek
|
Neaktivní
od 17.08.2007
|
předseda představenstva |
28.07.2004 |
Adresa: |
13000, 22768858, Praha, Žižkov, Pod Parukářkou, 2760, 14, Pod Parukářkou 2760/14, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Lucie Nykodýmová
|
Neaktivní
od 17.08.2007
|
člen představenstva |
28.07.2004 |
Adresa: |
53401, 7659211, Pardubice, Holice, Holice, Husova, 596, Husova 596, 53401 Holice |
|
Jiří Musil
|
Neaktivní
od 28.07.2004
|
předseda představenstva |
09.06.2003 |
Adresa: |
25210, 12812668, Mníšek pod Brdy, Kamenné 268 |
|
Ing. Roman Sládek
|
Neaktivní
od 28.07.2004
|
člen představenstva |
09.06.2003 |
Adresa: |
13000, 22768858, Praha 3, Pod Parukářkou, 2760/14 |
|
Aleš Nykodým
|
Neaktivní
od 17.08.2007
|
člen představenstva |
09.06.2003 |
Adresa: |
11000, 21711089, Praha 1, V Jirchářích, 12 |
|
Jiří Musil
|
Neaktivní
od 28.07.2004
|
předseda představenstva |
09.06.2003 |
Adresa: |
25210, 12812668, Praha-západ, Mníšek pod Brdy, Mníšek pod Brdy, Kamenné, 268, Kamenné 268, 25210 Mníšek pod Brdy |
|
Ing. Roman Sládek
|
Neaktivní
od 28.07.2004
|
člen představenstva |
09.06.2003 |
Adresa: |
13000, 22768858, Praha, Žižkov, Pod Parukářkou, 2760, 14, Pod Parukářkou 2760/14, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Aleš Nykodým
|
Neaktivní
od 17.08.2007
|
člen představenstva |
09.06.2003 |
Adresa: |
11000, 21711089, Praha, Nové Město, V jirchářích, 1285, 12, V jirchářích 1285/12, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. Jiří Pospíšil
|
Neaktivní
od 09.06.2003
|
předseda představenstva |
19.02.2003 |
Adresa: |
19012, 22418482, Praha 9, Praha 9, Úpická, 513 |
|
Ing. Richard Pažout
|
Neaktivní
od 09.06.2003
|
člen představenstva |
19.02.2003 |
Adresa: |
999999999, Praha 7, Praha 7, U Průhonu, 42 |
|
Ing. JIŘÍ POSPÍŠIL
|
Neaktivní
od 09.06.2003
|
předseda představenstva |
19.02.2003 |
Adresa: |
19012, 22418482, Praha, Dolní Počernice, Úpická, 513, Úpická 513, Dolní Počernice, 19012 Praha 9 |
|
Ing. Richard Pažout
|
Neaktivní
od 09.06.2003
|
člen představenstva |
19.02.2003 |
Adresa: |
42, Praha 7, Praha 7, U Průhonu, U Průhonu 42, Praha 7, okres: Praha 7, Česká republika |
|
Ing. Jiří Pospíšil
|
Neaktivní
od 19.02.2003
|
předseda představenstva |
07.09.2000 |
Adresa: |
22374698, Praha 8, Praha 8, Luhovská, 1731 |
|
Ing. Richard Pažout
|
Neaktivní
od 19.02.2003
|
člen představenstva |
07.09.2000 |
Adresa: |
999999999, Praha 7, Praha 7, U Průhonu, 42 |
|
Ing. Richard Pažout
|
Neaktivní
od 19.02.2003
|
člen představenstva |
07.09.2000 |
Adresa: |
42, Praha 7, Praha 7, U Průhonu, U Průhonu 42, Praha 7, okres: Praha 7, Česká republika |
|
Ing. Jiří Pospíšil
|
Neaktivní
od 19.02.2003
|
předseda představenstva |
07.09.2000 |
Adresa: |
18200, 22374698, Praha, Kobylisy, Luhovská, 1731, 7, Luhovská 1731/7, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Ing. Františk Horák
|
Neaktivní
od 29.10.1999
|
člen představenstva |
29.10.1999 |
Adresa: |
4, Praha 4, Praha 4, Augustinova, 2042 |
|
Ing. Josef Bouda
|
Neaktivní
od 29.10.1999
|
člen představenstva |
29.10.1999 |
Adresa: |
21841683, Praha 4, Praha 4, Vejvanovského, 1613 |
|
Ing. Radomír Folta
|
Neaktivní
od 07.09.2000
|
předseda představenstva |
29.10.1999 |
Adresa: |
20799667, Sokolov, Sokolov, Sokolovská, 1799 |
|
Ing. Vlastimil Ouřada
|
Neaktivní
od 07.09.2000
|
člen představenstva |
29.10.1999 |
Adresa: |
3, Kladno, Zlonice, Dřínov, 75 |
|
JUDr. Zlata Kohoutová
|
Neaktivní
od 28.08.2002
|
místopředseda představenstva |
29.10.1999 |
Adresa: |
22269797, Praha 6, Praha 6, Lysolajská, 143/12 |
|
Ing. Františk Horák
|
Neaktivní
od 29.10.1999
|
člen představenstva |
29.10.1999 |
Adresa: |
2042, Praha 4, Praha 4, Augustinova, Augustinova 2042, Praha 4, okres: Praha 4, Česká republika |
|
Ing. Josef Bouda
|
Neaktivní
od 29.10.1999
|
člen představenstva |
29.10.1999 |
Adresa: |
14900, 21841683, Praha, Chodov, Vejvanovského, 1613, 2, Vejvanovského 1613/2, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Radomír Folta
|
Neaktivní
od 07.09.2000
|
předseda představenstva |
29.10.1999 |
Adresa: |
35601, 20799667, Sokolov, Sokolov, Sokolov, Sokolovská, 1799, Sokolovská 1799, 35601 Sokolov |
|
Ing. Vlastimil Ouřada
|
Neaktivní
od 07.09.2000
|
člen představenstva |
29.10.1999 |
Adresa: |
27371, 5972485, Kladno, Dřínov, Dřínov, 75, č.p. 75, 27371 Dřínov |
|
JUDr. Zlata Kohoutová
|
Neaktivní
od 28.08.2002
|
místopředseda představenstva |
29.10.1999 |
Adresa: |
16500, 22269797, Praha, Suchdol, Lysolajská, 143, 12, Lysolajská 143/12, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
Ing. Petr Formánek
|
Neaktivní
od 29.10.1999
|
člen |
27.01.1997 |
Adresa: |
21810397, Praha 4, Praha 4, Jasná II, 1340 |
|
Ing. Pavel Michal
|
Neaktivní
od 29.10.1999
|
člen |
27.01.1997 |
Adresa: |
22082204, Praha 5, Praha 5, Kořenského, 12 |
|
Ing. Jiří Maroušek
|
Neaktivní
od 29.10.1999
|
předseda |
27.01.1997 |
Adresa: |
21757453, Praha 2, Praha 2, Bělehradská, 58 |
|
Ing. Petr Formánek
|
Neaktivní
od 29.10.1999
|
člen |
27.01.1997 |
Adresa: |
14700, 21810397, Praha, Braník, Jasná II, 1340, 4a, Jasná II 1340/4a, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Ing. PAVEL MICHAL
|
Neaktivní
od 29.10.1999
|
člen |
27.01.1997 |
Adresa: |
15000, 22082204, Praha, Smíchov, Kořenského, 753, 12, Kořenského 753/12, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. Jiří Maroušek
|
Neaktivní
od 29.10.1999
|
předseda |
27.01.1997 |
Adresa: |
12000, 21757453, Praha, Vinohrady, Bělehradská, 2324, 58, Bělehradská 2324/58, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|