IVO ZÁMEČNÍK
|
Neaktivní
od 21.02.2023
|
člen představenstva |
06.05.2021 |
Adresa: |
69604, 81418680, Hodonín, Svatobořice-Mistřín, Svatobořice, Na Hraničkách, 1327, 7 |
|
IVO ZÁMEČNÍK
|
Neaktivní
od 21.02.2023
|
člen představenstva |
06.05.2021 |
Adresa: |
69604, 81418680, Hodonín, Svatobořice-Mistřín, Svatobořice, Na Hraničkách, 1327, 7, Na Hraničkách 1327/7, Svatobořice, 69604 Svatobořice-Mistřín |
|
IVO ZÁMEČNÍK
|
Neaktivní
od 06.05.2021
|
člen představenstva |
17.03.2019 |
Adresa: |
69501, 25933264, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Polní, 4057, 27 |
|
IVO ZÁMEČNÍK
|
Neaktivní
od 06.05.2021
|
člen představenstva |
17.03.2019 |
Adresa: |
69501, 25933264, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Polní, 4057, 27, Polní 4057/27, 69501 Hodonín |
|
FRANTIŠEK KRAUS
|
Neaktivní
od 21.02.2023
|
člen představenstva |
26.03.2016 |
Adresa: |
33035, 9045881, Plzeň-sever, Kunějovice, Kunějovice, 6 |
|
František Kraus
|
Neaktivní
od 21.02.2023
|
člen představenstva |
26.03.2016 |
Adresa: |
33035, 9045881, Plzeň-sever, Kunějovice, Kunějovice, 6, č.p. 6, 33035 Kunějovice |
|
IVO ZÁMEČNÍK
|
Neaktivní
od 17.03.2019
|
člen představenstva |
30.07.2015 |
Adresa: |
68605, 18949916, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Mařatice, Pod Zahrady, 795 |
|
Ivo Zámečník
|
Neaktivní
od 17.03.2019
|
člen představenstva |
30.07.2015 |
Adresa: |
68605, 18949916, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Mařatice, Pod Zahrady, 795, Pod Zahrady 795, Mařatice, 68605 Uherské Hradiště |
|
JUDr. MILOŠ JIRÁSEK
|
Neaktivní
od 03.01.2022
|
předseda představenstva |
24.07.2014 |
Adresa: |
14900, 21820104, Hlavní město Praha, Praha, Háje, Ocelíkova, 672, 1 |
|
JUDr. MILOŠ JIRÁSEK
|
Neaktivní
od 03.01.2022
|
předseda představenstva |
24.07.2014 |
Adresa: |
14900, 21820104, Praha, Háje, Ocelíkova, 672, 1, Ocelíkova 672/1, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Miroslav Brožík
|
Neaktivní
od 09.06.2011
|
předseda představenstva |
29.10.2010 |
Adresa: |
43601, 5152755, Litvínov, Studentská, 546 |
|
Miroslav Brožík
|
Neaktivní
od 09.06.2011
|
předseda představenstva |
29.10.2010 |
Adresa: |
43601, 5152755, Most, Litvínov, Horní Litvínov, Studentská, 546, Studentská 546, Horní Litvínov, 43601 Litvínov |
|
JUDr. Miloš Jirásek
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
předseda představenstva |
21.02.2008 |
Adresa: |
14800, 21845816, Praha 4, Chodov, Filipova, 2020/14 |
|
Ivo Zámečník
|
Neaktivní
od 30.07.2015
|
člen představenstva |
21.02.2008 |
Adresa: |
68605, 18949916, Uherské Hradiště, Pod Zahrady, 795 |
|
František Kraus
|
Neaktivní
od 26.03.2016
|
člen představenstva |
21.02.2008 |
Adresa: |
33035, Kunějovice, 6 |
|
JUDr. Miloš Jirásek
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
předseda představenstva |
21.02.2008 |
Adresa: |
14800, 21845816, Praha, Chodov, Filipova, 2020, 14, Filipova 2020/14, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Ivo Zámečník
|
Neaktivní
od 30.07.2015
|
člen představenstva |
21.02.2008 |
Adresa: |
68605, 18949916, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Mařatice, Pod Zahrady, 795, Pod Zahrady 795, Mařatice, 68605 Uherské Hradiště |
|
František Kraus
|
Neaktivní
od 26.03.2016
|
člen představenstva |
21.02.2008 |
Adresa: |
33035, 9045881, Plzeň-sever, Kunějovice, Kunějovice, 6, č.p. 6, 33035 Kunějovice |
|
ing. Tomáš Haltmar
|
Neaktivní
od 21.02.2008
|
předseda |
03.06.2003 |
Adresa: |
6367992, Praha-západ, Řitka, U Školky, 159 |
|
Ing. Jolana Lukešová
|
Neaktivní
od 21.02.2008
|
člen |
03.06.2003 |
Adresa: |
33401, 7072317, Plzeň-jih, Přeštice, Smetanova, 915 |
|
ing. Tomáš Haltmar
|
Neaktivní
od 21.02.2008
|
předseda |
03.06.2003 |
Adresa: |
25203, 6367992, Praha-západ, Řitka, Řitka, U školky, 159, U školky 159, 25203 Řitka |
|
Ing. Jolana Lukešová
|
Neaktivní
od 21.02.2008
|
člen |
03.06.2003 |
Adresa: |
33401, 7072317, Plzeň-jih, Přeštice, Přeštice, Smetanova, 915, Smetanova 915, 33401 Přeštice |
|
Jolana Lukešová
|
Neaktivní
od 03.06.2003
|
člen |
05.02.2003 |
Adresa: |
33401, 7072317, Plzeň-jih, Přeštice, Smetanova, 915 |
|
Jaromír Šicner
|
Neaktivní
od 21.02.2008
|
člen |
05.02.2003 |
Adresa: |
14000, 22731377, Praha 4, Praha 4, U Družstva Práce, 100 |
|
Jolana Lukešová
|
Neaktivní
od 03.06.2003
|
člen |
05.02.2003 |
Adresa: |
33401, 7072317, Plzeň-jih, Přeštice, Přeštice, Smetanova, 915, Smetanova 915, 33401 Přeštice |
|
Jaromír Šicner
|
Neaktivní
od 21.02.2008
|
člen |
05.02.2003 |
Adresa: |
14000, 22731377, Praha, Braník, U družstva Práce, 1728, 100, U družstva Práce 1728/100, Braník, 14000 Praha 4 |
|
ing. Vladimír Janský
|
Neaktivní
od 05.02.2003
|
člen |
30.01.1997 |
Adresa: |
14300, Praha 4, Praha 12, Levského, 3185 |
|
Mgr. Vlasta Štěpánková
|
Neaktivní
od 05.02.2003
|
člen |
30.01.1997 |
Adresa: |
50801, Hořice, Jiřího z Poděbrad, 239 |
|
Ing. Tomáš Haltmar
|
Neaktivní
od 03.06.2003
|
předseda |
30.01.1997 |
Adresa: |
19000, 22515429, Praha 9, Praha 9, Vysočanská, 105 |
|
Ing. Vladimír Janský
|
Neaktivní
od 05.02.2003
|
člen |
30.01.1997 |
Adresa: |
14300, 21938415, Praha, Modřany, Levského, 3185, 10, Levského 3185/10, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Mgr. Vlasta Štěpánková
|
Neaktivní
od 05.02.2003
|
člen |
30.01.1997 |
Adresa: |
50801, 17537274, Jičín, Hořice, Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad, 239, náměstí Jiřího z Poděbrad 239, 50801 Hořice |
|
Ing. Tomáš Haltmar
|
Neaktivní
od 03.06.2003
|
předseda |
30.01.1997 |
Adresa: |
19000, 22515429, Praha, Střížkov, Vysočanská, 239, 105, Vysočanská 239/105, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|