Vladimír Roda
|
Neaktivní
od 28.12.2002
|
Jednatel |
19.10.2001 |
Adresa: |
57101, 24971871, Svitavy, Moravská Třebová, Nerudova, 88 |
|
Vladimír Roda
|
Neaktivní
od 28.12.2002
|
Jednatel |
19.10.2001 |
Adresa: |
57101, 24971871, Svitavy, Moravská Třebová, Předměstí, Nerudova, 1499, 88, Nerudova 1499/88, Předměstí, 57101 Moravská Třebová |
|
Ing. Jana Ostrowska
|
Neaktivní
od 19.10.2001
|
Jednatel |
09.06.1998 |
Adresa: |
14700, 1, Praha 4, Praha 4 - Braník, Ke Krči, 1/1036 |
|
Ing. Jana Ostrowska
|
Neaktivní
od 19.10.2001
|
Jednatel |
09.06.1998 |
Adresa: |
14700, 21807248, Praha, Braník, Ke Krči, 1036, 1, Ke Krči 1036/1, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Ing. Antonín Gold
|
Neaktivní
od 19.10.2001
|
Jednatel |
09.12.1997 |
Adresa: |
14000, 21843287, Praha 4, Praha 4, Radimovická, 1771 |
|
Ing. Antonín Gold
|
Neaktivní
od 19.10.2001
|
Jednatel |
09.12.1997 |
Adresa: |
14900, 21843287, Praha, Chodov, Radimovická, 1771, 19, Radimovická 1771/19, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Ing. René Ševčík
|
Neaktivní
od 09.12.1997
|
Jednatel |
10.02.1997 |
Adresa: |
10100, 22666435, Praha 10, Praha 10, Vršovická, 69/986 |
|
Mgr. Tomáš Ficner
|
Neaktivní
od 09.06.1998
|
Jednatel |
10.02.1997 |
Adresa: |
56601, 4, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Čapkovská, 101/II |
|
ing. René Ševčík
|
Neaktivní
od 09.12.1997
|
Jednatel |
10.02.1997 |
Adresa: |
10000, 22666435, Praha, Vršovice, Vršovická, 986, 69, Vršovická 986/69, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
Mgr. Tomáš Ficner
|
Neaktivní
od 09.06.1998
|
Jednatel |
10.02.1997 |
Adresa: |
56601, 5717493, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, Čapkovská, 101, Čapkovská 101, Pražské Předměstí, 56601 Vysoké Mýto |
|