PETR MAROŠ
|
Neaktivní
od 30.06.2022
|
jednatel |
31.07.2015 |
Adresa: |
10800, 22589457, Hlavní město Praha, Praha, Malešice, Káranská, 381, 6 |
|
Petr Maroš
|
Neaktivní
od 30.06.2022
|
jednatel |
31.07.2015 |
Adresa: |
10800, 22589457, Praha, Malešice, Káranská, 381, 6, Káranská 381/6, Malešice, 10800 Praha 10 |
|
Petr Maroš
|
Neaktivní
od 31.07.2015
|
jednatel |
15.02.2005 |
Adresa: |
10800, 22589457, Praha 10, Káranská, 381/6 |
|
Petr Maroš
|
Neaktivní
od 31.07.2015
|
jednatel |
15.02.2005 |
Adresa: |
10800, 22589457, Praha, Malešice, Káranská, 381, 6, Káranská 381/6, Malešice, 10800 Praha 10 |
|
Jaroslav Brzobohatý
|
Neaktivní
od 15.02.2005
|
jednatel |
25.01.2002 |
Adresa: |
19187017, Brno, Körnerova, 3 |
|
Jaroslav Brzobohatý
|
Neaktivní
od 15.02.2005
|
jednatel |
25.01.2002 |
Adresa: |
60200, 19187017, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Körnerova, 451, 3, Körnerova 451/3, Zábrdovice, 60200 Brno |
|
Aleš Pruner
|
Neaktivní
od 25.01.2002
|
Jednatel |
10.05.2000 |
Adresa: |
61200, Brno, Mojmírovo nám., 11 |
|
Aleš Pruner
|
Neaktivní
od 25.01.2002
|
Jednatel |
10.05.2000 |
Adresa: |
61200, 25089536, Brno-město, Brno, Královo Pole, Mojmírovo náměstí, 2923, 11, Mojmírovo náměstí 2923/11, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Lubomír Rumplík
|
Neaktivní
od 10.05.2000
|
jednatel |
11.08.1999 |
Adresa: |
5777852, Karviná, Český Těšín, Ostravská, 48/1619 |
|
Lubomír Rumplík
|
Neaktivní
od 10.05.2000
|
jednatel |
11.08.1999 |
Adresa: |
73701, 5777852, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Ostravská, 1619, 48, Ostravská 1619/48, 73701 Český Těšín |
|
Blahoslav Laštůvka
|
Neaktivní
od 11.08.1999
|
jednatel |
10.02.1997 |
Adresa: |
15277682, Blansko, Boskovice, Gagarinova, 92 |
|
Blahoslav Laštůvka
|
Neaktivní
od 11.08.1999
|
jednatel |
10.02.1997 |
Adresa: |
68001, 15277682, Blansko, Boskovice, Boskovice, Gagarinova, 1924, 92, Gagarinova 1924/92, 68001 Boskovice |
|