Mgr. LUCIE KORECKÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
20.05.2022 |
Adresa: |
19900, 22494995, Hlavní město Praha, Praha, Letňany, Šumperská, 356 |
|
Mgr. LUCIE KORECKÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
20.05.2022 |
Adresa: |
19900, 22494995, Praha, Letňany, Šumperská, 356, Šumperská 356, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Ing. JIŘÍ PŘIBYL
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
10.03.2021 |
Adresa: |
19900, 22494995, Hlavní město Praha, Praha, Letňany, Šumperská, 356 |
|
Ing. JIŘÍ PŘIBYL
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
10.03.2021 |
Adresa: |
19900, 22494995, Praha, Letňany, Šumperská, 356, Šumperská 356, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
JAROSLAV DVOŘÁK
|
Aktivní
|
místopředseda |
27.11.2013 |
Adresa: |
19900, 22494995, Hlavní město Praha, Praha, Letňany, Šumperská, 356 |
|
JAROSLAV DVOŘÁK
|
Aktivní
|
místopředseda |
27.11.2013 |
Adresa: |
19900, 22494995, Praha, Letňany, Šumperská, 356, Šumperská 356, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Ing. Jiří Přibyl
|
Neaktivní
od 10.03.2021
|
předseda představenstva |
27.11.2013 |
Adresa: |
19900, 22494995, Praha 9, Letňany, Šumperská, 356 |
|
Božena Tóthová
|
Neaktivní
od 20.05.2022
|
člen představenstva |
27.11.2013 |
Adresa: |
19900, 22494995, Praha 9, Letňany, Šumperská, 356 |
|
Ing. JIŘÍ PŘIBYL
|
Neaktivní
od 10.03.2021
|
předseda představenstva |
27.11.2013 |
Adresa: |
19900, 22494995, Praha, Letňany, Šumperská, 356, Šumperská 356, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Božena Tóthová
|
Neaktivní
od 20.05.2022
|
člen představenstva |
27.11.2013 |
Adresa: |
19900, 22494995, Praha, Letňany, Šumperská, 356, Šumperská 356, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Ing. Jiří Přibyl
|
Neaktivní
od 27.11.2013
|
předseda představenstva |
27.12.2007 |
Adresa: |
19900, 22494995, Praha 9, Letňany, Šumperská, 356 |
|
Antonín Trupl
|
Neaktivní
od 27.11.2013
|
místopředseda představenstva |
27.12.2007 |
Adresa: |
19900, 22494995, Praha 9, Letňany, Šumperská, 356 |
|
Božena Tóthová
|
Neaktivní
od 27.11.2013
|
člen představenstva |
27.12.2007 |
Adresa: |
19900, 22494995, Praha 9, Letňany, Šumperská, 356 |
|
Ing. JIŘÍ PŘIBYL
|
Neaktivní
od 27.11.2013
|
předseda představenstva |
27.12.2007 |
Adresa: |
19900, 22494995, Praha, Letňany, Šumperská, 356, Šumperská 356, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Antonín Trupl
|
Neaktivní
od 27.11.2013
|
místopředseda představenstva |
27.12.2007 |
Adresa: |
19900, 22494995, Praha, Letňany, Šumperská, 356, Šumperská 356, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Božena Tóthová
|
Neaktivní
od 27.11.2013
|
člen představenstva |
27.12.2007 |
Adresa: |
19900, 22494995, Praha, Letňany, Šumperská, 356, Šumperská 356, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Ing. Jiří Přibyl
|
Neaktivní
od 27.12.2007
|
předseda představenstva |
21.04.2005 |
Adresa: |
19900, 22494995, Praha 9, Letňany, Šumperská, 356 |
|
Ing. Jaroslav Drašar
|
Neaktivní
od 27.12.2007
|
místopředseda představenstva |
21.04.2005 |
Adresa: |
19900, 22494995, Praha 9, Letňany, Šumperská, 356 |
|
Božena Tóthová
|
Neaktivní
od 27.12.2007
|
člen představenstva |
21.04.2005 |
Adresa: |
19900, 22494995, Praha 9, Letňany, Šumperská, 356 |
|
Ing. JIŘÍ PŘIBYL
|
Neaktivní
od 27.12.2007
|
předseda představenstva |
21.04.2005 |
Adresa: |
19900, 22494995, Praha, Letňany, Šumperská, 356, Šumperská 356, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Ing. Jaroslav Drašar
|
Neaktivní
od 27.12.2007
|
místopředseda představenstva |
21.04.2005 |
Adresa: |
19900, 22494995, Praha, Letňany, Šumperská, 356, Šumperská 356, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Božena Tóthová
|
Neaktivní
od 27.12.2007
|
člen představenstva |
21.04.2005 |
Adresa: |
19900, 22494995, Praha, Letňany, Šumperská, 356, Šumperská 356, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Jaroslav Dvořák
|
Neaktivní
od 21.04.2005
|
předseda |
21.06.1999 |
Adresa: |
Praha 9 - Letňany, Šumperská, 356 |
|
ing. Miloslav Smetana
|
Neaktivní
od 21.04.2005
|
místopředseda |
21.06.1999 |
Adresa: |
Praha 9-Letňany, Šumperská, 356 |
|
Ladislava Posířilová
|
Neaktivní
od 21.04.2005
|
člen |
21.06.1999 |
Adresa: |
Praha 9-Letňany, Šumperská, 356 |
|
JAROSLAV DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 21.04.2005
|
předseda |
21.06.1999 |
Adresa: |
19900, 22494995, Praha, Letňany, Šumperská, 356, Šumperská 356, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Ing. MILOSLAV SMETANA
|
Neaktivní
od 21.04.2005
|
místopředseda |
21.06.1999 |
Adresa: |
19900, 22494995, Praha, Letňany, Šumperská, 356, Šumperská 356, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Ladislava Posířilová
|
Neaktivní
od 21.04.2005
|
člen |
21.06.1999 |
Adresa: |
19900, 22494995, Praha, Letňany, Šumperská, 356, Šumperská 356, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
ing. Jiří Přibyl
|
Neaktivní
od 21.06.1999
|
předseda |
11.02.1997 |
Adresa: |
Praha 9,Letňany, Šumperská, 356 |
|
ing. Jaroslav Drašer
|
Neaktivní
od 21.06.1999
|
místopředseda |
11.02.1997 |
Adresa: |
Praha 9-Letňany, Šumperská, 356 |
|
Božena Tóthová
|
Neaktivní
od 21.06.1999
|
člen |
11.02.1997 |
Adresa: |
Praha 9-Letňany, Šumperská, 356 |
|
Ing. JIŘÍ PŘIBYL
|
Neaktivní
od 21.06.1999
|
předseda |
11.02.1997 |
Adresa: |
19900, 22494995, Praha, Letňany, Šumperská, 356, Šumperská 356, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
ing. Jaroslav Drašer
|
Neaktivní
od 21.06.1999
|
místopředseda |
11.02.1997 |
Adresa: |
19900, 22494995, Praha, Letňany, Šumperská, 356, Šumperská 356, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Božena Tóthová
|
Neaktivní
od 21.06.1999
|
člen |
11.02.1997 |
Adresa: |
19900, 22494995, Praha, Letňany, Šumperská, 356, Šumperská 356, Letňany, 19900 Praha 9 |
|