Ing. PAVEL JANDA
|
Neaktivní
od 24.11.2014
|
Místopředseda |
28.08.2014 |
Adresa: |
17000, 22312412, Praha 7, Holešovice, Dělnická, 1501, 28 |
|
Ing. PAVEL JANDA
|
Neaktivní
od 24.11.2014
|
Místopředseda |
28.08.2014 |
Adresa: |
17000, 22312412, Praha, Holešovice, Dělnická, 1501, 28, Dělnická 1501/28, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
RADKA EISMANNOVÁ
|
Neaktivní
od 24.11.2014
|
místopředseda |
18.07.2013 |
Adresa: |
17000, 22312412, Praha 7, Holešovice, Dělnická, 1501, 28 |
|
RADKA EISMANNOVÁ
|
Neaktivní
od 24.11.2014
|
místopředseda |
18.07.2013 |
Adresa: |
17000, 22312412, Praha, Holešovice, Dělnická, 1501, 28, Dělnická 1501/28, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ivanka Čerychová
|
Neaktivní
od 24.11.2014
|
Předseda |
17.04.2007 |
Adresa: |
17000, 22312412, Praha 7, Dělnická, 1501/28 |
|
Ivanka Čerychová
|
Neaktivní
od 24.11.2014
|
Předseda |
17.04.2007 |
Adresa: |
17000, 22312412, Praha, Holešovice, Dělnická, 1501, 28, Dělnická 1501/28, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing.Michal Čerych,r.č.470265/069
|
Neaktivní
od 13.02.1997
|
Předseda |
13.02.1997 |
Adresa: |
22312412, Praha 7, Praha 7, Dělnická, 28/1501 |
|
Ing. Michal Čerych
|
Neaktivní
od 17.04.2007
|
Předseda |
13.02.1997 |
Adresa: |
22312412, Praha 7, Praha 7, Dělnická, 28/1501 |
|
Karel Kozel
|
Neaktivní
od 18.07.2013
|
Místopředseda |
13.02.1997 |
Adresa: |
22312412, Praha 7, Praha 7, Dělnická, 28/1501 |
|
Ing. Pavel Janda
|
Neaktivní
od 28.08.2014
|
Místopředseda |
13.02.1997 |
Adresa: |
22312412, Praha 7, Praha 7, Dělnická, 28/1501 |
|
Ing.Michal Čerych,r.č.470265/069
|
Neaktivní
od 13.02.1997
|
Předseda |
13.02.1997 |
Adresa: |
17000, 22312412, Praha, Holešovice, Dělnická, 1501, 28, Dělnická 1501/28, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. Michal Čerych
|
Neaktivní
od 17.04.2007
|
Předseda |
13.02.1997 |
Adresa: |
17000, 22312412, Praha, Holešovice, Dělnická, 1501, 28, Dělnická 1501/28, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Karel Kozel
|
Neaktivní
od 18.07.2013
|
Místopředseda |
13.02.1997 |
Adresa: |
17000, 22312412, Praha, Holešovice, Dělnická, 1501, 28, Dělnická 1501/28, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. PAVEL JANDA
|
Neaktivní
od 28.08.2014
|
Místopředseda |
13.02.1997 |
Adresa: |
17000, 22312412, Praha, Holešovice, Dělnická, 1501, 28, Dělnická 1501/28, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|