Ing. HANA SKALLOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
21.06.2022 |
Adresa: |
16000, 22207309, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Na Míčánce, 1856, 15 |
|
Ing. HANA SKALLOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
21.06.2022 |
Adresa: |
16000, 22207309, Praha, Dejvice, Na Míčánce, 1856, 15, Na Míčánce 1856/15, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Mgr. VLADIMÍR SKALLA
|
Aktivní
|
jednatel |
22.01.2021 |
Adresa: |
25210, 12816345, Praha-západ, Mníšek pod Brdy, Mníšek pod Brdy, Rymaně, 649 |
|
Mgr. VLADIMÍR SKALLA
|
Aktivní
|
jednatel |
22.01.2021 |
Adresa: |
25210, 12816345, Praha-západ, Mníšek pod Brdy, Mníšek pod Brdy, Rymaně, 649, Rymaně 649, 25210 Mníšek pod Brdy |
|
Mgr. VLADIMÍR SKALLA
|
Neaktivní
od 22.01.2021
|
jednatel |
24.11.2013 |
Adresa: |
14000, 21869219, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Na strži, 1195, 57 |
|
Mgr. VLADIMÍR SKALLA
|
Neaktivní
od 22.01.2021
|
jednatel |
24.11.2013 |
Adresa: |
14000, 21869219, Praha, Krč, Na strži, 1195, 57, Na strži 1195/57, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Mgr. Vladimír Skalla
|
Neaktivní
od 24.11.2013
|
jednatel |
02.06.2010 |
Adresa: |
14000, 21869219, Praha 4, Na Strži, 1195 |
|
Mgr. VLADIMÍR SKALLA
|
Neaktivní
od 24.11.2013
|
jednatel |
02.06.2010 |
Adresa: |
14000, 21869219, Praha, Krč, Na strži, 1195, 57, Na strži 1195/57, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Ivan Semerák
|
Neaktivní
od 02.06.2010
|
jednatel |
14.07.2004 |
Adresa: |
16000, 22207309, Praha 6, Na Míčánce, 15 |
|
Ivan Semerák
|
Neaktivní
od 02.06.2010
|
jednatel |
14.07.2004 |
Adresa: |
16000, 22207309, Praha, Dejvice, Na Míčánce, 1856, 15, Na Míčánce 1856/15, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
PhDr. Ivo Zapletal
|
Neaktivní
od 14.07.2004
|
Jednatel: |
24.02.1997 |
Adresa: |
27378, Kladno, Řisuty, Jedomělice, 138 |
|
PhDr. Ivo Zapletal
|
Neaktivní
od 14.07.2004
|
Jednatel: |
24.02.1997 |
Adresa: |
27378, 5975808, Kladno, Jedomělice, Jedomělice, 138, č.p. 138, 27378 Jedomělice |
|