Ing. PAVLA SIROVÁ
|
Neaktivní
od 26.02.2016
|
jednatel |
07.02.2015 |
Adresa: |
17000, 22293892, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, U studánky, 241, 29 |
|
Ing. PAVLA SIROVÁ
|
Neaktivní
od 26.02.2016
|
jednatel |
07.02.2015 |
Adresa: |
17000, 22293892, Praha, Bubeneč, U studánky, 241, 29, U studánky 241/29, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
Ing. Jana Víchová
|
Neaktivní
od 07.02.2015
|
jednatel |
30.09.2011 |
Adresa: |
19012, 25062191, Praha 9, Dolní Počernice, K čihadlům, 832 |
|
Ing. Jana Víchová
|
Neaktivní
od 07.02.2015
|
jednatel |
30.09.2011 |
Adresa: |
19012, 25062191, Praha, Dolní Počernice, K čihadlům, 832, K čihadlům 832, Dolní Počernice, 19012 Praha 9 |
|
Jaroslav Šrámek
|
Neaktivní
od 30.09.2011
|
jednatel |
12.05.2003 |
Adresa: |
10000, 22574417, Praha 10, Tenisová, 13 |
|
JAROSLAV ŠRÁMEK
|
Neaktivní
od 30.09.2011
|
jednatel |
12.05.2003 |
Adresa: |
10200, 22574417, Praha, Hostivař, Tenisová, 956, 13, Tenisová 956/13, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Ing. Michal Herych
|
Neaktivní
od 12.05.2003
|
jednatel |
25.02.1997 |
Adresa: |
15000, 22007032, Praha 5, Praha 5, Gabinova, 2/823 |
|
Ing. Michal Herych
|
Neaktivní
od 12.05.2003
|
jednatel |
25.02.1997 |
Adresa: |
15200, 22007032, Praha, Hlubočepy, Gabinova, 823, 2, Gabinova 823/2, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|