JAN MAŘÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
17.09.2019 |
Adresa: |
18200, 40772241, Hlavní město Praha, Praha, Ďáblice, Nad Akcízem, 1006, 2 |
|
JAN MAŘÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
17.09.2019 |
Adresa: |
18200, 40772241, Praha, Ďáblice, Nad Akcízem, 1006, 2, Nad Akcízem 1006/2, Ďáblice, 18200 Praha 8 |
|
KATHARINE BUTLER
|
Neaktivní
od 18.03.2015
|
jednatel |
08.10.2014 |
Adresa: |
DT2 7SP Dorchester, Waterston Manor 7/890 |
|
PETR HOMOLKA
|
Neaktivní
od 17.09.2019
|
jednatel |
08.10.2014 |
Adresa: |
25092, 25169106, Praha-východ, Šestajovice, Šestajovice, Dvořákova, 706 |
|
KATHARINE BUTLER
|
Neaktivní
od 18.03.2015
|
jednatel |
08.10.2014 |
Adresa: |
DT2 7SP Dorchester, Waterston Manor 7/890, Waterston Manor 7/890, DT2 7SP Dorchester, Spojené království Velké Británie a Severního Irska |
|
PETR HOMOLKA
|
Neaktivní
od 17.09.2019
|
jednatel |
08.10.2014 |
Adresa: |
25092, 25169106, Praha-východ, Šestajovice, Šestajovice, Dvořákova, 706, Dvořákova 706, 25092 Šestajovice |
|
Katharine Butler
|
Neaktivní
od 08.10.2014
|
jednatel |
07.03.2003 |
Adresa: |
11000, 21706981, Praha 1, Praha 1, Panská, 7/890 |
|
Katharine Butler
|
Neaktivní
od 08.10.2014
|
jednatel |
07.03.2003 |
Adresa: |
11000, 21706981, Praha, Nové Město, Panská, 890, 7, Panská 890/7, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Katharine Butler
|
Neaktivní
od 07.03.2003
|
jednatel |
01.06.1998 |
Adresa: |
13000, 21772509, Praha 3, Praha 3, Husinecká, 3 |
|
Katharine Butler
|
Neaktivní
od 07.03.2003
|
jednatel |
01.06.1998 |
Adresa: |
13000, 21772509, Praha, Žižkov, Husinecká, 567, 3, Husinecká 567/3, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Kateřina Dietzscholdová
|
Neaktivní
od 01.06.1998
|
jednatel |
17.07.1997 |
Adresa: |
15000, 22712500, Praha 5, Praha 5, Šejbalové, 891 |
|
Kateřina Dietzscholdová
|
Neaktivní
od 01.06.1998
|
jednatel |
17.07.1997 |
Adresa: |
15200, 22712500, Praha, Hlubočepy, Šejbalové, 891, 2, Šejbalové 891/2, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
ing. Jana Kocmánková
|
Neaktivní
od 17.07.1997
|
Jednatel |
26.02.1997 |
Adresa: |
11000, 21702161, Praha 1, Praha 1, Voršilská, 4 |
|
Ing. Jana Kocmánková
|
Neaktivní
od 17.07.1997
|
Jednatel |
26.02.1997 |
Adresa: |
11000, 21702161, Praha, Nové Město, Voršilská, 143, 4, Voršilská 143/4, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|