Ing. GORDANA RAJILIĆ
|
Aktivní
|
jednatel |
31.08.2021 |
Adresa: |
14200, 21851069, Hlavní město Praha, Praha, Kamýk, Machuldova, 572, 7 |
|
MILICA KRIŠAN
|
Aktivní
|
jednatel |
31.08.2021 |
Adresa: |
44001, 25415948, Louny, Louny, Louny, Postoloprtská, 2685 |
|
Ing. GORDANA RAJILIĆ
|
Aktivní
|
jednatel |
31.08.2021 |
Adresa: |
14200, 21851069, Praha, Kamýk, Machuldova, 572, 7, Machuldova 572/7, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
MILICA KRIŠAN
|
Aktivní
|
jednatel |
31.08.2021 |
Adresa: |
44001, 25415948, Louny, Louny, Louny, Postoloprtská, 2685, Postoloprtská 2685, 44001 Louny |
|
ALICE ISKERKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.08.2021
|
Jednatel |
01.07.2014 |
Adresa: |
11000, 21719659, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Národní, 416, 37 |
|
ALICE ISKERKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.08.2021
|
Jednatel |
01.07.2014 |
Adresa: |
11000, 21719659, Praha, Staré Město, Národní, 416, 37, Národní 416/37, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
ing. Václav Fiala
|
Neaktivní
od 01.07.2014
|
Jednatel |
04.06.2003 |
Adresa: |
25601, 2948133, Benešov, Nová Pražská, 1716 |
|
ing. Václav Fiala
|
Neaktivní
od 01.07.2014
|
Jednatel |
04.06.2003 |
Adresa: |
25601, 2948133, Benešov, Benešov, Benešov, Nová Pražská, 1716, Nová Pražská 1716, 25601 Benešov |
|
Ing. Jiří Vybíral
|
Neaktivní
od 04.06.2003
|
Jednatel |
02.05.2002 |
Adresa: |
15500, 22123008, Praha 5, Praha 5, Píškova, 1960 |
|
Josef Novák
|
Neaktivní
od 07.12.2004
|
Jednatel |
02.05.2002 |
Adresa: |
14200, 21851565, Praha 4, Praha 4, Zimova, 622/9 |
|
Ing. Jiří Vybíral
|
Neaktivní
od 04.06.2003
|
Jednatel |
02.05.2002 |
Adresa: |
15500, 22123008, Praha, Stodůlky, Píškova, 1960, 40, Píškova 1960/40, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
JOSEF NOVÁK
|
Neaktivní
od 07.12.2004
|
Jednatel |
02.05.2002 |
Adresa: |
14200, 21851565, Praha, Kamýk, Zimova, 622, 9, Zimova 622/9, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
ing. Martin Dien
|
Neaktivní
od 02.05.2002
|
Jednatel |
21.03.1997 |
Adresa: |
43801, 9280065, Žatec, U jezu, 2621 |
|
PhDr. Petr Iskerka
|
Neaktivní
od 02.05.2002
|
Jednatel |
21.03.1997 |
Adresa: |
15300, 22058028, Praha 5, Praha 5, Nám.osvoboditelů, 1362/1 |
|
Ing. MARTIN DIEN
|
Neaktivní
od 02.05.2002
|
Jednatel |
21.03.1997 |
Adresa: |
43801, 9280065, Louny, Žatec, Žatec, U Jezu, 2621, U Jezu 2621, 43801 Žatec |
|
PhDr. Petr Iskerka
|
Neaktivní
od 02.05.2002
|
Jednatel |
21.03.1997 |
Adresa: |
15300, 22058028, Praha, Radotín, náměstí Osvoboditelů, 1362, 1, náměstí Osvoboditelů 1362/1, Radotín, 15300 Praha 5 |
|