Olga Stucková
|
Neaktivní
od 27.08.2003
|
jednatel |
17.12.2001 |
Adresa: |
14800, 21846251, Praha 4, Praha 4, Augustinova, 2066/10 |
|
Olga Stucková
|
Neaktivní
od 27.08.2003
|
jednatel |
17.12.2001 |
Adresa: |
14800, 21846251, Praha, Chodov, Augustinova, 2066, 10, Augustinova 2066/10, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Irena Brichtová
|
Neaktivní
od 17.12.2001
|
jednatel |
28.02.2001 |
Adresa: |
22754482, Praha 6, Praha 6, Na malé Šárce, 740 |
|
IRENA BRICHTOVÁ
|
Neaktivní
od 17.12.2001
|
jednatel |
28.02.2001 |
Adresa: |
16400, 22754482, Praha, Nebušice, Na Malé Šárce, 740, Na Malé Šárce 740, Nebušice, 16400 Praha 6 |
|
Irena Brichtová
|
Neaktivní
od 28.02.2001
|
|
12.11.1997 |
Adresa: |
22152415, Praha 6, Praha 6, Říčanova, 44 |
|
Irena Brichtová
|
Neaktivní
od 28.02.2001
|
|
12.11.1997 |
Adresa: |
16900, 22152415, Praha, Břevnov, Říčanova, 456, 44, Říčanova 456/44, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Karel Gabriel
|
Neaktivní
od 12.11.1997
|
|
04.04.1997 |
Adresa: |
22157514, Praha 6, Praha 6, Dvořeckého, 19 |
|
Karel Gabriel
|
Neaktivní
od 12.11.1997
|
|
04.04.1997 |
Adresa: |
16900, 22157514, Praha, Břevnov, Dvořeckého, 874, 19, Dvořeckého 874/19, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|