VLADIMÍR FRANĚK
|
Neaktivní
od 20.11.2018
|
jednatel |
02.08.2015 |
Adresa: |
14300, 21853916, Hlavní město Praha, Praha, Kamýk, Imrychova, 883, 9 |
|
Vladimír Franěk
|
Neaktivní
od 20.11.2018
|
jednatel |
02.08.2015 |
Adresa: |
14300, 21853916, Praha, Kamýk, Imrychova, 883, 9, Imrychova 883/9, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
Vladimír Franěk
|
Neaktivní
od 02.08.2015
|
jednatel |
20.06.2007 |
Adresa: |
14300, 21853916, Praha 4, Kamýk, Imrychova, 883 |
|
Vladimír Franěk
|
Neaktivní
od 02.08.2015
|
jednatel |
20.06.2007 |
Adresa: |
14300, 21853916, Praha, Kamýk, Imrychova, 883, 9, Imrychova 883/9, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
Candido Socciarelli
|
Neaktivní
od 20.06.2007
|
jednatel |
17.03.2005 |
Adresa: |
11000, 21725047, Praha 1, Praha 1, U Milosrdných, 849/6 |
|
Candido Socciarelli
|
Neaktivní
od 20.06.2007
|
jednatel |
17.03.2005 |
Adresa: |
11000, 21725047, Praha, Staré Město, U milosrdných, 849, 6, U milosrdných 849/6, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Giovanni Bonacchi
|
Neaktivní
od 17.03.2005
|
jednatel |
15.07.2002 |
Adresa: |
22661883, Praha 10, Praha 10, Žitomírská, 36 |
|
Giovanni Bonacchi
|
Neaktivní
od 17.03.2005
|
jednatel |
15.07.2002 |
Adresa: |
10100, 22661883, Praha, Vršovice, Žitomírská, 648, 36, Žitomírská 648/36, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Candido Socciarelli
|
Neaktivní
od 15.07.2002
|
jednatel |
07.09.1998 |
Adresa: |
21732931, Praha 2, Praha 2, Sokolská, 39 |
|
Candido Socciarelli
|
Neaktivní
od 15.07.2002
|
jednatel |
07.09.1998 |
Adresa: |
12000, 21732931, Praha, Nové Město, Sokolská, 1619, 39, Sokolská 1619/39, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Aldo Garzotto
|
Neaktivní
od 07.09.1998
|
jednatel |
07.04.1997 |
Adresa: |
21732931, Praha 2, Praha 2, Sokolská, 39 |
|
Aldo Garzotto
|
Neaktivní
od 07.09.1998
|
jednatel |
07.04.1997 |
Adresa: |
12000, 21732931, Praha, Nové Město, Sokolská, 1619, 39, Sokolská 1619/39, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|