QUADOM s.r.o. v likvidaci
24279277 |
Neaktivní
od 12.03.2020
|
jednatel |
13.12.2019 |
Adresa: |
15000, 22082638, Praha 5, Smíchov, Holečkova, 789, 49 |
|
QUADOM s.r.o. v likvidaci
24279277 |
Neaktivní
od 12.03.2020
|
jednatel |
13.12.2019 |
Adresa: |
15000, 22082638, Praha, Smíchov, Holečkova, 789, 49, Holečkova 789/49, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
QUADOM s.r.o.
24279277 |
Neaktivní
od 13.12.2019
|
jednatel |
17.11.2017 |
Adresa: |
15000, 22082638, Praha 5, Smíchov, Holečkova, 789, 49 |
|
QUADOM s.r.o.
24279277 |
Neaktivní
od 13.12.2019
|
jednatel |
17.11.2017 |
Adresa: |
15000, 22082638, Praha, Smíchov, Holečkova, 789, 49, Holečkova 789/49, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
JOSEF GRZNÁR
|
Neaktivní
od 17.11.2017
|
jednatel |
20.05.2015 |
Adresa: |
27201, 1434390, Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové, 2060 |
|
JOSEF GRZNÁR
|
Neaktivní
od 17.11.2017
|
jednatel |
20.05.2015 |
Adresa: |
27201, 1434390, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové, 2060, Milady Horákové 2060, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
JAKUB ERBEN
|
Neaktivní
od 20.05.2015
|
jednatel |
06.06.2014 |
Adresa: |
10200, 40804119, Praha 10, Hostivař, Pražská, 1555, 16a |
|
JAKUB ERBEN
|
Neaktivní
od 20.05.2015
|
jednatel |
06.06.2014 |
Adresa: |
10200, 40804119, Praha, Hostivař, Pražská, 1555, 16a, Pražská 1555/16a, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
JAKUB ERBEN
|
Neaktivní
od 06.06.2014
|
jednatel |
21.11.2013 |
Adresa: |
25101, 27535193, Říčany, Říčany, Golfová, 2283, 4 |
|
JAKUB ERBEN
|
Neaktivní
od 06.06.2014
|
jednatel |
21.11.2013 |
Adresa: |
25101, 27535193, Praha-východ, Říčany, Říčany, Golfová, 2283, 4, Golfová 2283/4, 25101 Říčany |
|
Jakub Erben
|
Neaktivní
od 21.11.2013
|
jednatel |
19.09.2005 |
Adresa: |
19900, Prha 9, Letňany, Letovská, 551 |
|
Jakub Erben
|
Neaktivní
od 21.11.2013
|
jednatel |
19.09.2005 |
Adresa: |
19900, 22496921, Praha, Letňany, Letovská, 551, Letovská 551, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Jakub Erben
|
Neaktivní
od 27.09.2002
|
jednatel |
31.03.2000 |
Adresa: |
19900, 22496921, Praha 9, Praha 9, Letovská, 551 |
|
Petr Erben
|
Neaktivní
od 23.02.2008
|
jednatel |
31.03.2000 |
Adresa: |
19900, 22496921, Praha 9, Praha 9, Letovská, 551 |
|
Jakub Erben
|
Neaktivní
od 27.09.2002
|
jednatel |
31.03.2000 |
Adresa: |
19900, 22496921, Praha, Letňany, Letovská, 551, Letovská 551, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Petr Erben
|
Neaktivní
od 23.02.2008
|
jednatel |
31.03.2000 |
Adresa: |
19900, 22496921, Praha, Letňany, Letovská, 551, Letovská 551, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Michal Erben
|
Neaktivní
od 27.09.2002
|
jednatel |
08.04.1997 |
Adresa: |
19900, 22496921, Praha 9, Praha 9, Letovská, 551 |
|
Blanka Erbenova
|
Neaktivní
od 19.09.2005
|
jednatel |
08.04.1997 |
Adresa: |
19900, 22496921, Praha 9, Praha 9, Letovská, 551 |
|
Michal Erben
|
Neaktivní
od 27.09.2002
|
jednatel |
08.04.1997 |
Adresa: |
19900, 22496921, Praha, Letňany, Letovská, 551, Letovská 551, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Blanka Erbenova
|
Neaktivní
od 19.09.2005
|
jednatel |
08.04.1997 |
Adresa: |
19900, 22496921, Praha, Letňany, Letovská, 551, Letovská 551, Letňany, 19900 Praha 9 |
|