PETR VLACH
|
Neaktivní
od 26.06.2020
|
pověřený společník |
22.07.2016 |
Adresa: |
18200, 22370471, Hlavní město Praha, Praha, Kobylisy, Frýdlantská, 1319, 5 |
|
PETR VLACH
|
Neaktivní
od 26.06.2020
|
pověřený společník |
22.07.2016 |
Adresa: |
18200, 22370471, Praha, Kobylisy, Frýdlantská, 1319, 5, Frýdlantská 1319/5, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
JIŘÍ DENGLER
|
Neaktivní
od 26.06.2020
|
pověřený společník |
23.07.2014 |
Adresa: |
19800, 71819606, Hlavní město Praha, Praha, Hloubětín, Morušová, 696, 2 |
|
JIŘÍ DENGLER
|
Neaktivní
od 26.06.2020
|
pověřený společník |
23.07.2014 |
Adresa: |
19800, 71819606, Praha, Hloubětín, Morušová, 696, 2, Morušová 696/2, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
Petr Vlach
|
Neaktivní
od 22.07.2016
|
pověřený společník |
15.04.1997 |
Adresa: |
Praha 8-Ďáblice, Frýdlantská, 5 |
|
Jiří Dengler
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
pověřený společník |
15.04.1997 |
Adresa: |
Praha 9-Kyje, Morušová, 696/2 |
|
PETR VLACH
|
Neaktivní
od 22.07.2016
|
pověřený společník |
15.04.1997 |
Adresa: |
18200, 22370471, Praha, Kobylisy, Frýdlantská, 1319, 5, Frýdlantská 1319/5, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
JIŘÍ DENGLER
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
pověřený společník |
15.04.1997 |
Adresa: |
19800, 71819606, Praha, Hloubětín, Morušová, 696, 2, Morušová 696/2, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|