Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | T N T Praha, spol. s r.o. |
ICO: | 25122231 |
Registrovaná adresa: | 19016, 22479643, Praha, Koloděje, K Sibřině, 185, 3, K Sibřině 185/3, Koloděje, 19016 Praha 9 |
Začleněno na: | 17.04.1997 |
Předmět podnikání: |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej mimo činnosti uvedených v příl l, 2 a 3 zák.č. 455/91 Sb.
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej mimočinnosti uvedených v příl l, 2 a 3 zák.č. 455/91 Sb.
podlahářství
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
ing. JIŘÍ TUVORA | Aktivní | 02.11.2016 | |
|
|||
JAN TUVORA | Aktivní | 02.11.2016 | |
|
|||
ing. JIŘÍ TUVORA | Aktivní | 02.11.2016 | |
|
|||
JAN TUVORA | Aktivní | 02.11.2016 | |
|
|||
JUDr. Nataša Tuvorová | Aktivní | 17.04.1997 | |
|
|||
JUDr. Nataša Tuvorová | Aktivní | 17.04.1997 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
ing. JIŘÍ TUVORA | Aktivní | jednatel | 02.11.2016 |
|
|||
ing. JIŘÍ TUVORA | Aktivní | jednatel | 02.11.2016 |
|
|||
Věra Nykodýmová | Neaktivní od 18.08.1999 | jednatel | 17.04.1997 |
|
|||
Ing. Jiří Tuvora | Neaktivní od 02.11.2016 | jednatel | 17.04.1997 |
|
|||
Věra Nykodýmová | Neaktivní od 18.08.1999 | jednatel | 17.04.1997 |
|
|||
ing. JIŘÍ TUVORA | Neaktivní od 02.11.2016 | jednatel | 17.04.1997 |
|
Registrační číslo T N T Praha, spol. s r.o. je 25122231.
Registrační adresa T N T Praha, spol. s r.o. je 19016, 22479643, Praha, Koloděje, K Sibřině, 185, 3, K Sibřině 185/3, Koloděje, 19016 Praha 9.
T N T Praha, spol. s r.o. byla založena 17.04.1997.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je ing. JIŘÍ TUVORA, JAN TUVORA, ing. JIŘÍ TUVORA, JAN TUVORA, JUDr. Nataša Tuvorová, JUDr. Nataša Tuvorová.