Mgr. JANA DYRŠMÍDOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
12.12.2015 |
Adresa: |
19800, 22413553, Praha, Černý Most, Pospíchalova, 1130, 1 |
|
Mgr. Jana Dyršmídová
|
Aktivní
|
Jednatel |
12.12.2015 |
Adresa: |
19800, 22413553, Praha, Černý Most, Pospíchalova, 1130, 1, Pospíchalova 1130/1, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Mgr. JANA DYRŠMÍDOVÁ
|
Neaktivní
od 12.12.2015
|
Jednatel |
29.11.2015 |
Adresa: |
19800, 22413553, Hlavní město Praha, Praha, Černý Most, Pospíchalova, 1130, 1 |
|
Mgr. Jana Dyršmídová
|
Neaktivní
od 12.12.2015
|
Jednatel |
29.11.2015 |
Adresa: |
19800, 22413553, Praha, Černý Most, Pospíchalova, 1130, 1, Pospíchalova 1130/1, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Milan Dyršmíd
|
Neaktivní
od 05.07.2002
|
Jednatel |
21.04.1997 |
Adresa: |
1, Praha 9-Černý Most, Pospíchalova, 1130 |
|
Mgr. Jana Dyršmídová
|
Neaktivní
od 29.11.2015
|
Jednatel |
21.04.1997 |
Adresa: |
1, Praha 9-Černý Most, Pospíchalova, 1130 |
|
Milan Dyršmíd
|
Neaktivní
od 05.07.2002
|
Jednatel |
21.04.1997 |
Adresa: |
Praha 9-Černý Most, Pospíchalova, 1130 |
|
Mgr. Jana Dyršmídová
|
Neaktivní
od 29.11.2015
|
Jednatel |
21.04.1997 |
Adresa: |
Praha 9-Černý Most, Pospíchalova, 1130 |
|
MILAN DYRŠMÍD
|
Neaktivní
od 05.07.2002
|
Jednatel |
21.04.1997 |
Adresa: |
19800, 22413553, Praha, Černý Most, Pospíchalova, 1130, 1, Pospíchalova 1130/1, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Mgr. Jana Dyršmídová
|
Neaktivní
od 29.11.2015
|
Jednatel |
21.04.1997 |
Adresa: |
19800, 22413553, Praha, Černý Most, Pospíchalova, 1130, 1, Pospíchalova 1130/1, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|