KAREL JANÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
05.05.2022 |
Adresa: |
25092, 26666618, Praha-východ, Šestajovice, Šestajovice, Hálkova, 447 |
|
KAREL JANÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
05.05.2022 |
Adresa: |
25092, 26666618, Praha-východ, Šestajovice, Šestajovice, Hálkova, 447, Hálkova 447, 25092 Šestajovice |
|
MARTIN ŠÁCHA
|
Aktivní
|
jednatel |
22.01.2022 |
Adresa: |
15400, 82323119, Hlavní město Praha, Praha, Slivenec, V lipkách, 1196, 5b |
|
MARTIN ŠÁCHA
|
Aktivní
|
jednatel |
22.01.2022 |
Adresa: |
15400, 82323119, Praha, Slivenec, V lipkách, 1196, 5b, V lipkách 1196/5b, Slivenec, 15400 Praha 5 |
|
MARTIN KOŘÍNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
19.12.2017 |
Adresa: |
17000, 22298738, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Nad štolou, 384, 20 |
|
MARTIN KOŘÍNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
19.12.2017 |
Adresa: |
17000, 22298738, Praha, Holešovice, Nad štolou, 384, 20, Nad štolou 384/20, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
ROMAN ČAPEK
|
Aktivní
|
jednatel |
24.01.2016 |
Adresa: |
25241, 6430911, Praha-západ, Dolní Břežany, Lhota, Keltská, 87 |
|
ROMAN ČAPEK
|
Aktivní
|
jednatel |
24.01.2016 |
Adresa: |
25241, 6430911, Praha-západ, Dolní Břežany, Lhota, Keltská, 87, Keltská 87, Lhota, 25241 Dolní Břežany |
|
MARTIN ŠÁCHA
|
Neaktivní
od 22.01.2022
|
jednatel |
23.12.2020 |
Adresa: |
15500, 27729079, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Raichlova, 2644, 1 |
|
MARTIN ŠÁCHA
|
Neaktivní
od 22.01.2022
|
jednatel |
23.12.2020 |
Adresa: |
15500, 27729079, Praha, Stodůlky, Raichlova, 2644, 1, Raichlova 2644/1, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
MARTIN ŠÁCHA
|
Neaktivní
od 23.12.2020
|
jednatel |
25.06.2020 |
Adresa: |
15400, 80222749, Hlavní město Praha, Praha, Slivenec, V lipkách, 1167, 5 |
|
MARTIN ŠÁCHA
|
Neaktivní
od 23.12.2020
|
jednatel |
25.06.2020 |
Adresa: |
15400, 80222749, Praha, Slivenec, V lipkách, 1167, 5, V lipkách 1167/5, Slivenec, 15400 Praha 5 |
|
KAREL JANÁK
|
Neaktivní
od 05.05.2022
|
jednatel |
23.08.2017 |
Adresa: |
15000, 22041826, Hlavní město Praha, Praha, Motol, Brdlíkova, 189, 5 |
|
KAREL JANÁK
|
Neaktivní
od 05.05.2022
|
jednatel |
23.08.2017 |
Adresa: |
15000, 22041826, Praha, Motol, Brdlíkova, 189, 5, Brdlíkova 189/5, Motol, 15000 Praha 5 |
|
MARTIN ŠÁCHA
|
Neaktivní
od 25.06.2020
|
jednatel |
27.02.2016 |
Adresa: |
14000, 21950334, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Čiklova, 1239, 21 |
|
MARTIN ŠÁCHA
|
Neaktivní
od 25.06.2020
|
jednatel |
27.02.2016 |
Adresa: |
14000, 21950334, Praha, Nusle, Čiklova, 1239, 21, Čiklova 1239/21, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
KAREL JANÁK
|
Neaktivní
od 23.08.2017
|
jednatel |
15.05.2015 |
Adresa: |
19800, 22708219, Hlavní město Praha, Praha, Kyje, Stružná, 1300 |
|
KAREL JANÁK
|
Neaktivní
od 23.08.2017
|
jednatel |
15.05.2015 |
Adresa: |
19800, 22708219, Praha, Kyje, Stružná, 1300, Stružná 1300, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
Karel Janák
|
Neaktivní
od 15.05.2015
|
jednatel |
05.09.2006 |
Adresa: |
19800, 22708219, Praha 9, Stružná, 1300 |
|
Roman Čapek
|
Neaktivní
od 24.01.2016
|
jednatel |
05.09.2006 |
Adresa: |
15000, Praha 5, Ježovská, 303/2A |
|
Martin Šácha
|
Neaktivní
od 27.02.2016
|
jednatel |
05.09.2006 |
Adresa: |
14000, 21950334, Praha 4, Čiklova, 21/1239 |
|
KAREL JANÁK
|
Neaktivní
od 15.05.2015
|
jednatel |
05.09.2006 |
Adresa: |
19800, 22708219, Praha, Kyje, Stružná, 1300, Stružná 1300, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
Roman Čapek
|
Neaktivní
od 24.01.2016
|
jednatel |
05.09.2006 |
Adresa: |
15000, 26205629, Praha, Motol, Ježovská, 303, 2a, Ježovská 303/2a, Motol, 15000 Praha 5 |
|
MARTIN ŠÁCHA
|
Neaktivní
od 27.02.2016
|
jednatel |
05.09.2006 |
Adresa: |
14000, 21950334, Praha, Nusle, Čiklova, 1239, 21, Čiklova 1239/21, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Adam Dvořák
|
Neaktivní
od 05.09.2006
|
Jednatel |
17.05.2005 |
Adresa: |
15200, 25154125, Praha 5, Štěpařská, 1098/20 |
|
Adam Dvořák
|
Neaktivní
od 05.09.2006
|
Jednatel |
17.05.2005 |
Adresa: |
15200, 25154125, Praha, Hlubočepy, Štěpařská, 1098, 20, Štěpařská 1098/20, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Martin Kořínek
|
Neaktivní
od 17.05.2005
|
jednatel |
19.09.2001 |
Adresa: |
17000, 22298738, Praha 7, Praha 7, Nad Štolou, 20 |
|
Daniela Jenčíková
|
Neaktivní
od 17.05.2005
|
jednatel |
19.09.2001 |
Adresa: |
17000, 22293001, Praha 7, Praha 7, Havanská, 142/12 |
|
MARTIN KOŘÍNEK
|
Neaktivní
od 17.05.2005
|
jednatel |
19.09.2001 |
Adresa: |
17000, 22298738, Praha, Holešovice, Nad štolou, 384, 20, Nad štolou 384/20, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Daniela Jenčíková
|
Neaktivní
od 17.05.2005
|
jednatel |
19.09.2001 |
Adresa: |
17000, 22293001, Praha, Bubeneč, Havanská, 142, 12, Havanská 142/12, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
Jakub Mejdřický
|
Neaktivní
od 19.09.2001
|
jednatel |
29.04.1997 |
Adresa: |
22086846, Praha 5, Praha 5, Švédská, 25 |
|
Jakub Mejdřický
|
Neaktivní
od 19.09.2001
|
jednatel |
29.04.1997 |
Adresa: |
15000, 22086846, Praha, Smíchov, Švédská, 1156, 25, Švédská 1156/25, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|