Mgr. IVA SEMÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.02.2018
|
Člen předst. |
02.11.2016 |
Adresa: |
25168, 26724669, Praha-východ, Kamenice, Těptín, Topolová, 1855 |
|
Mgr. IVA SEMÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.02.2018
|
Člen předst. |
02.11.2016 |
Adresa: |
25168, 26724669, Praha-východ, Kamenice, Těptín, Topolová, 1855, Topolová 1855, Těptín, 25168 Kamenice |
|
ONDREJ POMOTHY
|
Neaktivní
od 16.02.2018
|
Předseda předst. |
09.06.2016 |
Adresa: |
14300, 21937435, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Daškova, 3085, 24 |
|
Ing. JITKA REITERMANNOVÁ
|
Neaktivní
od 16.02.2018
|
Místopředseda předst. |
09.06.2016 |
Adresa: |
14300, 21937435, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Daškova, 3085, 24 |
|
ONDREJ POMOTHY
|
Neaktivní
od 16.02.2018
|
Předseda předst. |
09.06.2016 |
Adresa: |
14300, 21937435, Praha, Modřany, Daškova, 3085, 24, Daškova 3085/24, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Ing. JITKA REITERMANNOVÁ
|
Neaktivní
od 16.02.2018
|
Místopředseda předst. |
09.06.2016 |
Adresa: |
14300, 21937435, Praha, Modřany, Daškova, 3085, 24, Daškova 3085/24, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Ondrej Pomothy
|
Neaktivní
od 09.06.2016
|
Předseda předst. |
10.12.1998 |
Adresa: |
21937435, Praha 4, Praha 4, Daškova, 3085 |
|
Ing. Jitka Reitermannová
|
Neaktivní
od 09.06.2016
|
Místopředseda předst. |
10.12.1998 |
Adresa: |
21937435, Praha 4, Praha 4, Daškova, 3085 |
|
Iva Čechová
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
Člen předst. |
10.12.1998 |
Adresa: |
21937435, Praha 4, Praha 4, Daškova, 3085 |
|
ONDREJ POMOTHY
|
Neaktivní
od 09.06.2016
|
Předseda předst. |
10.12.1998 |
Adresa: |
14300, 21937435, Praha, Modřany, Daškova, 3085, 24, Daškova 3085/24, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Ing. JITKA REITERMANNOVÁ
|
Neaktivní
od 09.06.2016
|
Místopředseda předst. |
10.12.1998 |
Adresa: |
14300, 21937435, Praha, Modřany, Daškova, 3085, 24, Daškova 3085/24, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Iva Čechová
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
Člen předst. |
10.12.1998 |
Adresa: |
14300, 21937435, Praha, Modřany, Daškova, 3085, 24, Daškova 3085/24, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Mgr. Jiří Brož
|
Neaktivní
od 10.12.1998
|
Předseda předst. |
29.04.1997 |
Adresa: |
21937435, Praha 4, Praha 4, Daškova, 3085 |
|
Ondrej Pomothy
|
Neaktivní
od 10.12.1998
|
Místopředseda předst. |
29.04.1997 |
Adresa: |
21937435, Praha 4, Praha 4, Daškova, 3085 |
|
Ing. Jitka Reitermannová
|
Neaktivní
od 10.12.1998
|
Člen předst. |
29.04.1997 |
Adresa: |
21937435, Praha 4, Praha 4, Daškova, 3085 |
|
Mgr. Jiří Brož
|
Neaktivní
od 10.12.1998
|
Předseda předst. |
29.04.1997 |
Adresa: |
14300, 21937435, Praha, Modřany, Daškova, 3085, 24, Daškova 3085/24, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
ONDREJ POMOTHY
|
Neaktivní
od 10.12.1998
|
Místopředseda předst. |
29.04.1997 |
Adresa: |
14300, 21937435, Praha, Modřany, Daškova, 3085, 24, Daškova 3085/24, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Ing. JITKA REITERMANNOVÁ
|
Neaktivní
od 10.12.1998
|
Člen předst. |
29.04.1997 |
Adresa: |
14300, 21937435, Praha, Modřany, Daškova, 3085, 24, Daškova 3085/24, Modřany, 14300 Praha 4 |
|