Informace o společnosti
Datum aktualizace:
23.05.2024
Název: | VERTEGO, spol. s r.o. |
ICO: | 25125460 |
Registrovaná adresa: | 16000, 22291636, Praha, Vokovice, Na Volánové, 691, 17, Na Volánové 691/17, Vokovice, 16000 Praha 6 |
Začleněno na: | 30.04.1997 |
Předmět podnikání: |
činnost technických poradců v oblasti letectví
půjčovna sportovních potřeb a sportovních létajících zařízení
činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor spojený sdalšími službami
realitní kancelář
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. 1,2,3 zák.č. 455/1991 Sb.
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor spojený s dalšími službami
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjmačinností uvedených v příl. 1,2,3 zák.č. 455/1991 Sb.
zprostředkování obchodu a služeb
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. PETR BEZDĚK | Aktivní | 02.11.2016 | |
|
|||
Ing. Petr Bezděk | Aktivní | 02.11.2016 | |
|
|||
MONIKA BEZDĚKOVÁ | Aktivní | 16.07.2015 | |
|
|||
Monika Bezděková | Aktivní | 16.07.2015 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. PETR BEZDĚK | Aktivní | Jednatel | 02.11.2016 |
|
|||
Ing. Petr Bezděk | Aktivní | Jednatel | 02.11.2016 |
|
|||
Leoš Válka | Neaktivní od 29.11.2001 | Jednatel | 30.04.1997 |
|
|||
Ing. Petr Bezděk | Neaktivní od 02.11.2016 | Jednatel | 30.04.1997 |
|
|||
Leoš Válka | Neaktivní od 29.11.2001 | Jednatel | 30.04.1997 |
|
|||
Ing. Petr Bezděk | Neaktivní od 02.11.2016 | Jednatel | 30.04.1997 |
|
Registrační číslo VERTEGO, spol. s r.o. je 25125460.
Registrační adresa VERTEGO, spol. s r.o. je 16000, 22291636, Praha, Vokovice, Na Volánové, 691, 17, Na Volánové 691/17, Vokovice, 16000 Praha 6.
VERTEGO, spol. s r.o. byla založena 30.04.1997.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Ing. PETR BEZDĚK, Ing. Petr Bezděk, MONIKA BEZDĚKOVÁ, Monika Bezděková.