Ing. MICHAEL MORAVEC
|
Aktivní
|
jednatel |
11.03.2022 |
Adresa: |
19800, 41572076, Hlavní město Praha, Praha, Hloubětín, Sadská, 1072, 18 |
|
Ing. MICHAEL MORAVEC
|
Aktivní
|
jednatel |
11.03.2022 |
Adresa: |
19800, 41572076, Praha, Hloubětín, Sadská, 1072, 18, Sadská 1072/18, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
Ing. FRANTIŠEK BASL
|
Neaktivní
od 01.06.2022
|
jednatel |
27.03.2019 |
Adresa: |
15000, 22089136, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Svornosti, 1372, 3 |
|
Ing. FRANTIŠEK BASL
|
Neaktivní
od 01.06.2022
|
jednatel |
27.03.2019 |
Adresa: |
15000, 22089136, Praha, Smíchov, Svornosti, 1372, 3, Svornosti 1372/3, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. FRANTIŠEK BASL
|
Neaktivní
od 27.03.2019
|
jednatel |
09.08.2015 |
Adresa: |
14300, 21938709, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Vazovova, 3214, 2 |
|
Ing. FRANTIŠEK BASL
|
Neaktivní
od 27.03.2019
|
jednatel |
09.08.2015 |
Adresa: |
14300, 21938709, Praha, Modřany, Vazovova, 3214, 2, Vazovova 3214/2, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Ing. František Basl
|
Neaktivní
od 09.08.2015
|
jednatel |
28.12.2005 |
Adresa: |
21938709, Praha 4, Vazovova, 3214/2 |
|
Ing. FRANTIŠEK BASL
|
Neaktivní
od 09.08.2015
|
jednatel |
28.12.2005 |
Adresa: |
14300, 21938709, Praha, Modřany, Vazovova, 3214, 2, Vazovova 3214/2, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Jan Chalupa
|
Neaktivní
od 28.12.2005
|
Jednatel |
06.05.1997 |
Adresa: |
25164, 21297894, Mnichovice, Božkov, 66 |
|
JAN CHALUPA
|
Neaktivní
od 28.12.2005
|
Jednatel |
06.05.1997 |
Adresa: |
25164, 21297894, Praha-východ, Mnichovice, Božkov, Nad rybníkem, 66, Nad rybníkem 66, Božkov, 25164 Mnichovice |
|