PAVEL REINBERGER
|
Aktivní
|
Jednatel |
10.07.2021 |
Adresa: |
17000, 22312412, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Dělnická, 1501, 28 |
|
PAVEL REINBERGER
|
Aktivní
|
Jednatel |
10.07.2021 |
Adresa: |
17000, 22312412, Praha, Holešovice, Dělnická, 1501, 28, Dělnická 1501/28, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Tomáš Kubálek
|
Neaktivní
od 17.12.2012
|
jednatel |
15.09.2010 |
Adresa: |
12000, 21755329, Praha 2, Sarajevská, 1614/7 |
|
Pavel Reinberger
|
Neaktivní
od 10.07.2021
|
Jednatel |
15.09.2010 |
Adresa: |
17000, 22312412, Praha 7, Dělnická, 1501/28b |
|
Tomáš Kubálek
|
Neaktivní
od 17.12.2012
|
jednatel |
15.09.2010 |
Adresa: |
12000, 21755329, Praha, Vinohrady, Sarajevská, 1614, 7, Sarajevská 1614/7, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
PAVEL REINBERGER
|
Neaktivní
od 10.07.2021
|
Jednatel |
15.09.2010 |
Adresa: |
17000, 22312412, Praha, Holešovice, Dělnická, 1501, 28, Dělnická 1501/28, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Pavel Reinberger
|
Neaktivní
od 15.09.2010
|
Jednatel |
12.05.1997 |
Adresa: |
10000, 22616012, Praha 10, Praha 10, Světická, 10 |
|
Pavel Reinberger
|
Neaktivní
od 15.09.2010
|
Jednatel |
12.05.1997 |
Adresa: |
10000, 22616012, Praha, Strašnice, Světická, 1390, 10, Světická 1390/10, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|