PETR HOLUB
|
Aktivní
|
jednatel |
05.05.2021 |
Adresa: |
25081, 77951808, Praha-východ, Nehvizdy, Nehvizdy, Habrová, 955 |
|
PETR HOLUB
|
Aktivní
|
jednatel |
05.05.2021 |
Adresa: |
25081, 77951808, Praha-východ, Nehvizdy, Nehvizdy, Habrová, 955, Habrová 955, 25081 Nehvizdy |
|
RNDr. JAN BLAŽEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
16.09.2016 |
Adresa: |
16200, 22265473, Hlavní město Praha, Praha, Střešovice, Na dračkách, 843, 24 |
|
RNDr. JAN BLAŽEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
16.09.2016 |
Adresa: |
16200, 22265473, Praha, Střešovice, Na dračkách, 843, 24, Na dračkách 843/24, Střešovice, 16200 Praha 6 |
|
PETR HOLUB
|
Neaktivní
od 05.05.2021
|
jednatel |
03.09.2015 |
Adresa: |
25082, 14666294, Úvaly, Úvaly, Jirenská, 974 |
|
PETR HOLUB
|
Neaktivní
od 05.05.2021
|
jednatel |
03.09.2015 |
Adresa: |
25082, 14666294, Praha-východ, Úvaly, Úvaly, Jirenská, 974, Jirenská 974, 25082 Úvaly |
|
Ing. Hiří Halík
|
Neaktivní
od 13.05.1997
|
Jednatel |
13.05.1997 |
Adresa: |
25082, 14668866, Praha-východ, Úvaly, Pražská, 1231 |
|
Ing. Jiří Halík
|
Neaktivní
od 03.09.2015
|
Jednatel |
13.05.1997 |
Adresa: |
25082, 14668866, Praha-východ, Úvaly, Pražská, 1231 |
|
RNDr. Jan Blažek
|
Neaktivní
od 16.09.2016
|
Jednatel |
13.05.1997 |
Adresa: |
16200, 22265473, Praha 6, Praha 6, Na Dračkách, 24 |
|
Ing. Hiří Halík
|
Neaktivní
od 13.05.1997
|
Jednatel |
13.05.1997 |
Adresa: |
25082, 14668866, Praha-východ, Úvaly, Úvaly, Pražská, 1231, Pražská 1231, 25082 Úvaly |
|
Ing. Jiří Halík
|
Neaktivní
od 03.09.2015
|
Jednatel |
13.05.1997 |
Adresa: |
25082, 14668866, Praha-východ, Úvaly, Úvaly, Pražská, 1231, Pražská 1231, 25082 Úvaly |
|
RNDr. JAN BLAŽEK
|
Neaktivní
od 16.09.2016
|
Jednatel |
13.05.1997 |
Adresa: |
16200, 22265473, Praha, Střešovice, Na dračkách, 843, 24, Na dračkách 843/24, Střešovice, 16200 Praha 6 |
|