EDUARD MARIA KRÜTZNER
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.02.2023 |
Adresa: |
14200, 21808589, Praha, Braník, Vavřenova, 1170, 8 |
|
EDUARD MARIA KRÜTZNER
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.02.2023 |
Adresa: |
14200, 21808589, Praha, Braník, Vavřenova, 1170, 8, Vavřenova 1170/8, Braník, 14200 Praha 4 |
|
MICHAL BÁRTA
|
Aktivní
|
Jednatel |
07.06.2013 |
Adresa: |
13000, 21796149, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Luční, 2611, 9 |
|
MICHAL BÁRTA
|
Aktivní
|
Jednatel |
07.06.2013 |
Adresa: |
13000, 21796149, Praha, Žižkov, Luční, 2611, 9, Luční 2611/9, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
EDUARD KRÜTZNER
|
Neaktivní
od 20.02.2023
|
Jednatel |
03.11.2016 |
Adresa: |
14200, 21808589, Hlavní město Praha, Praha, Braník, Vavřenova, 1170, 8 |
|
Eduard Krützner
|
Neaktivní
od 20.02.2023
|
Jednatel |
03.11.2016 |
Adresa: |
14200, 21808589, Praha, Braník, Vavřenova, 1170, 8, Vavřenova 1170/8, Braník, 14200 Praha 4 |
|
Michal Bárta
|
Neaktivní
od 07.06.2013
|
Jednatel |
19.05.1997 |
Adresa: |
13000, 21796149, Praha 3, Praha 3, Luční, 2611/9 |
|
Eduard Krützner
|
Neaktivní
od 03.11.2016
|
Jednatel |
19.05.1997 |
Adresa: |
21692807, Praha 1, Praha 1, Bílkova, 8 |
|
MICHAL BÁRTA
|
Neaktivní
od 07.06.2013
|
Jednatel |
19.05.1997 |
Adresa: |
13000, 21796149, Praha, Žižkov, Luční, 2611, 9, Luční 2611/9, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Eduard Krützner
|
Neaktivní
od 03.11.2016
|
Jednatel |
19.05.1997 |
Adresa: |
11000, 21692807, Praha, Josefov, Bílkova, 6, 8, Bílkova 6/8, Josefov, 11000 Praha 1 |
|