Ing. Miloš Otáhal
|
Neaktivní
od 31.10.2012
|
člen |
23.03.2007 |
Adresa: |
14000, 21950164, Praha 4, Nusle, Pod Terebkou, 7/1221 |
|
Jan Štěpánek
|
Neaktivní
od 31.10.2012
|
předseda představenstva |
23.03.2007 |
Adresa: |
10000, 22670700, Praha 10, Na Stezce, 3 |
|
Ing. Jan Štrunc
|
Neaktivní
od 31.10.2012
|
místopředseda představenstva |
23.03.2007 |
Adresa: |
14000, 21950164, Praha 4, Nusle, Pod Terebkou, 7/1221 |
|
Ing. Miloš Otáhal
|
Neaktivní
od 31.10.2012
|
člen |
23.03.2007 |
Adresa: |
14000, 21950164, Praha, Nusle, Pod Terebkou, 1221, 7, Pod Terebkou 1221/7, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
JAN ŠTĚPÁNEK
|
Neaktivní
od 31.10.2012
|
předseda představenstva |
23.03.2007 |
Adresa: |
10000, 22670700, Praha, Vršovice, Na stezce, 1330, 3, Na stezce 1330/3, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. Jan Štrunc
|
Neaktivní
od 31.10.2012
|
místopředseda představenstva |
23.03.2007 |
Adresa: |
14000, 21950164, Praha, Nusle, Pod Terebkou, 1221, 7, Pod Terebkou 1221/7, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Miloš Otáhal
|
Neaktivní
od 23.03.2007
|
předseda představenstva |
20.03.2006 |
Adresa: |
14000, 21950164, Praha 4, Pod Terebkou, 7/1221 |
|
Lenka Kameníková
|
Neaktivní
od 23.03.2007
|
člen představenstva |
20.03.2006 |
Adresa: |
14000, 21950164, Praha 4, Nusle, Pod Terebkou, 7/1221 |
|
Lenka Kameníková
|
Neaktivní
od 23.03.2007
|
člen představenstva |
20.03.2006 |
Adresa: |
14000, 21950164, Praha, Nusle, Pod Terebkou, 1221, 7, Pod Terebkou 1221/7, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Miloš Otáhal
|
Neaktivní
od 23.03.2007
|
předseda představenstva |
20.03.2006 |
Adresa: |
14000, 21950164, Praha, Nusle, Pod Terebkou, 1221, 7, Pod Terebkou 1221/7, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Petr Tesák
|
Neaktivní
od 20.03.2006
|
předseda |
03.04.2003 |
Adresa: |
14000, 21950164, Praha 4, Pod Terebkou, 1221/7 |
|
Miloš Otáhal
|
Neaktivní
od 20.03.2006
|
člen představenstva |
03.04.2003 |
Adresa: |
14000, 21950164, Praha 4, Pod Terebkou, 1221/7 |
|
Ing. Veronika Nováková
|
Neaktivní
od 23.03.2007
|
místopředseda |
03.04.2003 |
Adresa: |
14000, 21950164, Praha 4, Pod Terebkou, 1221/7 |
|
Petr Tesák
|
Neaktivní
od 20.03.2006
|
předseda |
03.04.2003 |
Adresa: |
14000, 21950164, Praha, Nusle, Pod Terebkou, 1221, 7, Pod Terebkou 1221/7, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Miloš Otáhal
|
Neaktivní
od 20.03.2006
|
člen představenstva |
03.04.2003 |
Adresa: |
14000, 21950164, Praha, Nusle, Pod Terebkou, 1221, 7, Pod Terebkou 1221/7, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Veronika Nováková
|
Neaktivní
od 23.03.2007
|
místopředseda |
03.04.2003 |
Adresa: |
14000, 21950164, Praha, Nusle, Pod Terebkou, 1221, 7, Pod Terebkou 1221/7, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
ing. Miroslav Chotěborský
|
Neaktivní
od 03.04.2003
|
místopředseda |
13.07.1998 |
Adresa: |
14000, 21950164, Praha 4, Praha 4, Pod Terebkou, 7 |
|
Robert Řezanina
|
Neaktivní
od 03.04.2003
|
člen představenstva |
13.07.1998 |
Adresa: |
21950164, Praha 4, Praha 4, Pod Terebkou, 7/1221 |
|
ing. Miroslav Chotěborský
|
Neaktivní
od 03.04.2003
|
místopředseda |
13.07.1998 |
Adresa: |
14000, 21950164, Praha, Nusle, Pod Terebkou, 1221, 7, Pod Terebkou 1221/7, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Robert Řezanina
|
Neaktivní
od 03.04.2003
|
člen představenstva |
13.07.1998 |
Adresa: |
14000, 21950164, Praha, Nusle, Pod Terebkou, 1221, 7, Pod Terebkou 1221/7, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Mgr. Vladimír Gloss
|
Neaktivní
od 13.07.1998
|
Místopředseda |
22.05.1997 |
Adresa: |
14000, 21950164, Praha 4, Praha 4, Pod Terebkou, 7 |
|
Jan Pražan
|
Neaktivní
od 13.07.1998
|
Člen představenstva |
22.05.1997 |
Adresa: |
14000, 21950164, Praha 4, Praha 4, Pod Terebkou, 7 |
|
ing. Miroslav Chotěborský
|
Neaktivní
od 13.07.1998
|
Člen představenstva |
22.05.1997 |
Adresa: |
14000, 21950164, Praha 4, Praha 4, Pod Terebkou, 7 |
|
Soňa Pipková
|
Neaktivní
od 03.04.2003
|
Předseda |
22.05.1997 |
Adresa: |
14000, 21950164, Praha 4, Praha 4, Pod Terebkou, 7 |
|
Mgr. Vladimír Gloss
|
Neaktivní
od 13.07.1998
|
Místopředseda |
22.05.1997 |
Adresa: |
14000, 21950164, Praha, Nusle, Pod Terebkou, 1221, 7, Pod Terebkou 1221/7, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Jan Pražan
|
Neaktivní
od 13.07.1998
|
Člen představenstva |
22.05.1997 |
Adresa: |
14000, 21950164, Praha, Nusle, Pod Terebkou, 1221, 7, Pod Terebkou 1221/7, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
ing. Miroslav Chotěborský
|
Neaktivní
od 13.07.1998
|
Člen představenstva |
22.05.1997 |
Adresa: |
14000, 21950164, Praha, Nusle, Pod Terebkou, 1221, 7, Pod Terebkou 1221/7, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Soňa Pipková
|
Neaktivní
od 03.04.2003
|
Předseda |
22.05.1997 |
Adresa: |
14000, 21950164, Praha, Nusle, Pod Terebkou, 1221, 7, Pod Terebkou 1221/7, Nusle, 14000 Praha 4 |
|