Informace o společnosti
Datum aktualizace:
21.05.2024
Název: | TOSPI Praha, s.r.o. |
ICO: | 25131630 |
Registrovaná adresa: | 16000, 22205161, Praha, Dejvice, Velvarská, 1698, 31, Velvarská 1698/31, Dejvice, 16000 Praha 6 |
Začleněno na: | 26.05.1997 |
Datum ukončení: | 11.03.2008 |
Předmět podnikání: |
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízenísloužících zábavě
agenturní činnost v oblasti kultury a umění
Factoring.
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě
Administrativní práce.
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. 1,2,3 zák. č. 455/1991 Sb.).
Forfaiting.
provozování kulturních a kulturně - vzdělávacích zařízení
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjmačinností uvedených v příl. 1,2,3 zák. č. 455/1991 Sb.).
Realitní kancelář.
reklamní činnost a marketing
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Dušan Laibl | Neaktivní od 11.03.2008 | 02.12.2005 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Bc. Robert Čížek | Neaktivní od 10.11.2004 | jednatel | 29.08.2002 |
|
|||
Bc. Robert Čížek | Neaktivní od 10.11.2004 | jednatel | 29.08.2002 |
|
|||
Eva Dušková | Neaktivní od 21.10.2003 | jednatel | 13.07.2002 |
|
|||
Eva Dušková | Neaktivní od 21.10.2003 | jednatel | 13.07.2002 |
|
|||
Lenka Vávrová | Neaktivní od 13.07.2002 | Jednatel | 14.06.1999 |
|
|||
Lenka Vávrová | Neaktivní od 13.07.2002 | Jednatel | 14.06.1999 |
|
|||
Michal Toman | Neaktivní od 04.01.1999 | Jednatel | 26.05.1997 |
|
|||
Lenka Šonská | Neaktivní od 14.06.1999 | Jednatel | 26.05.1997 |
|
|||
Michal Toman | Neaktivní od 04.01.1999 | Jednatel | 26.05.1997 |
|
|||
Lenka Šonská | Neaktivní od 14.06.1999 | Jednatel | 26.05.1997 |
|
Registrační číslo TOSPI Praha, s.r.o. je 25131630.
Registrační adresa TOSPI Praha, s.r.o. je 16000, 22205161, Praha, Dejvice, Velvarská, 1698, 31, Velvarská 1698/31, Dejvice, 16000 Praha 6.
TOSPI Praha, s.r.o. byla založena 26.05.1997.