ing. HYNEK ADAMEC
|
Aktivní
|
jednatel |
30.07.2003 |
Adresa: |
29001, 18266495, Poděbrady, Polabec, Zahradní, 115 |
|
ing. HYNEK ADAMEC
|
Aktivní
|
jednatel |
30.07.2003 |
Adresa: |
29001, 18266495, Nymburk, Poděbrady, Polabec, Zahradní, 115, Zahradní 115, Polabec, 29001 Poděbrady |
|
RNDr. MIROSLAV KLÍMA
|
Neaktivní
od 25.10.2017
|
jednatel |
07.05.2015 |
Adresa: |
10600, 22684352, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Za návsí, 2451, 14 |
|
RNDr. MIROSLAV KLÍMA
|
Neaktivní
od 25.10.2017
|
jednatel |
07.05.2015 |
Adresa: |
10600, 22684352, Praha, Záběhlice, Za návsí, 2451, 14, Za návsí 2451/14, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
RNDr. MIROSLAV KLÍMA
|
Neaktivní
od 07.05.2015
|
jednatel |
13.08.2014 |
Adresa: |
10600, 22684352, Praha 10, Záběhlice, Za návsí, 2451, 14 |
|
RNDr. MIROSLAV KLÍMA
|
Neaktivní
od 07.05.2015
|
jednatel |
13.08.2014 |
Adresa: |
10600, 22684352, Praha, Záběhlice, Za návsí, 2451, 14, Za návsí 2451/14, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
David Kleinhampl
|
Neaktivní
od 30.07.2003
|
jednatel |
28.05.1997 |
Adresa: |
14800, 22756752, Praha 4, Praha 4, U zeleného ptáka, 1161 |
|
RNDr. Miroslav Klíma
|
Neaktivní
od 13.08.2014
|
jednatel |
28.05.1997 |
Adresa: |
10600, 22684352, Praha 10, Praha 10, Za návsí, 14/2451 |
|
David Kleinhampl
|
Neaktivní
od 30.07.2003
|
jednatel |
28.05.1997 |
Adresa: |
14800, 22756752, Praha, Kunratice, U zeleného ptáka, 1161, 11, U zeleného ptáka 1161/11, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
RNDr. MIROSLAV KLÍMA
|
Neaktivní
od 13.08.2014
|
jednatel |
28.05.1997 |
Adresa: |
10600, 22684352, Praha, Záběhlice, Za návsí, 2451, 14, Za návsí 2451/14, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|