TOMÁŠ FOUS
|
Neaktivní
od 26.03.2015
|
předseda představenstva |
23.07.2014 |
Adresa: |
14200, 22710264, Praha 4, Libuš, U vodojemu, 748, 7 |
|
ROMAN POLÁCH
|
Neaktivní
od 26.03.2015
|
člen představenstva |
23.07.2014 |
Adresa: |
16300, 22251081, Praha 6, Řepy, Bazovského, 1120, 1 |
|
TOMÁŠ FOUS
|
Neaktivní
od 26.03.2015
|
předseda představenstva |
23.07.2014 |
Adresa: |
14200, 22710264, Praha, Libuš, U vodojemu, 748, 7, U vodojemu 748/7, Libuš, 14200 Praha 4 |
|
ROMAN POLÁCH
|
Neaktivní
od 26.03.2015
|
člen představenstva |
23.07.2014 |
Adresa: |
16300, 22251081, Praha, Řepy, Bazovského, 1120, 1, Bazovského 1120/1, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Jan Zeman
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
předseda představenstva |
13.03.2012 |
Adresa: |
10000, 22620907, Praha 10, Krátká, 1792, 31 |
|
Jan Zeman
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
předseda představenstva |
13.03.2012 |
Adresa: |
10000, 22620907, Praha, Strašnice, Krátká, 1792, 31, Krátká 1792/31, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Jan Zeman
|
Neaktivní
od 13.03.2012
|
člen představenstva |
26.08.2011 |
Adresa: |
10000, 22620907, Praha 10, Krátká, 1792, 31 |
|
Jana Poláchová
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
člen představenstva |
26.08.2011 |
Adresa: |
16300, 22251081, Praha 6, Bazovského, 1120, 1 |
|
Ing. Jiří Herold
|
Neaktivní
od 26.03.2015
|
místopředseda představenstva |
26.08.2011 |
Adresa: |
10000, 22620907, Praha 10, Krátká, 1792, 31 |
|
Jan Zeman
|
Neaktivní
od 13.03.2012
|
člen představenstva |
26.08.2011 |
Adresa: |
10000, 22620907, Praha, Strašnice, Krátká, 1792, 31, Krátká 1792/31, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Jana Poláchová
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
člen představenstva |
26.08.2011 |
Adresa: |
16300, 22251081, Praha, Řepy, Bazovského, 1120, 1, Bazovského 1120/1, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
ing. Jiří Herold
|
Neaktivní
od 26.03.2015
|
místopředseda představenstva |
26.08.2011 |
Adresa: |
10000, 22620907, Praha, Strašnice, Krátká, 1792, 31, Krátká 1792/31, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. Jiří Herold
|
Neaktivní
od 26.08.2011
|
člen představenstva |
20.05.2005 |
Adresa: |
22620907, Praha 10, Krátká, 31 |
|
Michal Tůma
|
Neaktivní
od 26.08.2011
|
předseda představenstva |
20.05.2005 |
Adresa: |
22620907, Praha 10, Krátká, 31 |
|
Jan Zeman
|
Neaktivní
od 26.08.2011
|
člen představenstva |
20.05.2005 |
Adresa: |
22620907, Praha 10, Krátká, 31 |
|
ing. Jiří Herold
|
Neaktivní
od 26.08.2011
|
člen představenstva |
20.05.2005 |
Adresa: |
10000, 22620907, Praha, Strašnice, Krátká, 1792, 31, Krátká 1792/31, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Michal Tůma
|
Neaktivní
od 26.08.2011
|
předseda představenstva |
20.05.2005 |
Adresa: |
10000, 22620907, Praha, Strašnice, Krátká, 1792, 31, Krátká 1792/31, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Jan Zeman
|
Neaktivní
od 26.08.2011
|
člen představenstva |
20.05.2005 |
Adresa: |
10000, 22620907, Praha, Strašnice, Krátká, 1792, 31, Krátká 1792/31, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. Jiří Herold
|
Neaktivní
od 20.05.2005
|
předseda |
28.05.1997 |
Adresa: |
22620907, Praha 10, Praha 10, Krátká, 31 |
|
Helena Albrechtová
|
Neaktivní
od 20.05.2005
|
|
28.05.1997 |
Adresa: |
22620907, Praha 10, Praha 10, Krátká, 31 |
|
Zdeněk Kuttler
|
Neaktivní
od 20.05.2005
|
|
28.05.1997 |
Adresa: |
22620907, Praha 10, Praha 10, Krátká, 31 |
|
ing. Jiří Herold
|
Neaktivní
od 20.05.2005
|
předseda |
28.05.1997 |
Adresa: |
10000, 22620907, Praha, Strašnice, Krátká, 1792, 31, Krátká 1792/31, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Helena Albrechtová
|
Neaktivní
od 20.05.2005
|
|
28.05.1997 |
Adresa: |
10000, 22620907, Praha, Strašnice, Krátká, 1792, 31, Krátká 1792/31, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Zdeněk Kuttler
|
Neaktivní
od 20.05.2005
|
|
28.05.1997 |
Adresa: |
10000, 22620907, Praha, Strašnice, Krátká, 1792, 31, Krátká 1792/31, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|