Ing. CHRISTIAN FOX
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.01.2021 |
Adresa: |
10200, 27530515, Hlavní město Praha, Praha, Štěrboholy, Pod areálem, 451, 35 |
|
Ing. CHRISTIAN FOX
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.01.2021 |
Adresa: |
10200, 27530515, Praha, Štěrboholy, Pod areálem, 451, 35, Pod areálem 451/35, Štěrboholy, 10200 Praha 10 |
|
Ing. VLADIMÍR KRANZ
|
Aktivní
|
jednatel |
04.07.2016 |
|
Ing. MILOŠ MICHALEC
|
Neaktivní
od 27.01.2021
|
jednatel |
04.07.2016 |
Adresa: |
53002, 7709285, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Sladkovského, 2058 |
|
ing. Miloš Michalec
|
Neaktivní
od 27.01.2021
|
jednatel |
04.07.2016 |
Adresa: |
53002, 7709285, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Sladkovského, 2058, Sladkovského 2058, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
Ing. Vladimír Kranz
|
Neaktivní
od 04.07.2016
|
jednatel |
16.02.2005 |
Adresa: |
12000, 21752940, Praha 2, Polská, 36 |
|
Ing. Miloš Michalec
|
Neaktivní
od 04.07.2016
|
jednatel |
16.02.2005 |
Adresa: |
53002, 7709285, Pardubice, Zelené Předměstí, Sladkovského, 2058 |
|
ing. Vladimír Kranz
|
Neaktivní
od 04.07.2016
|
jednatel |
16.02.2005 |
Adresa: |
12000, 21752940, Praha, Vinohrady, Polská, 1360, 36, Polská 1360/36, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
ing. Miloš Michalec
|
Neaktivní
od 04.07.2016
|
jednatel |
16.02.2005 |
Adresa: |
53002, 7709285, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Sladkovského, 2058, Sladkovského 2058, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
ing. Vladimír Kranz
|
Neaktivní
od 16.02.2005
|
jednatel |
30.11.2002 |
Adresa: |
12000, 21752940, Praha 2, Praha 2, Polská, 36 |
|
ing. Jiří Trnka
|
Neaktivní
od 16.02.2005
|
jednatel |
30.11.2002 |
Adresa: |
13000, 21778329, Praha 3, Praha 3, Kubelíkova, 1111/26 |
|
ing. Vladimír Kranz
|
Neaktivní
od 16.02.2005
|
jednatel |
30.11.2002 |
Adresa: |
12000, 21752940, Praha, Vinohrady, Polská, 1360, 36, Polská 1360/36, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
ing. Jiří Trnka
|
Neaktivní
od 16.02.2005
|
jednatel |
30.11.2002 |
Adresa: |
13000, 21778329, Praha, Žižkov, Kubelíkova, 1111, 26, Kubelíkova 1111/26, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Roman Habla
|
Neaktivní
od 30.11.2002
|
jednatel |
29.05.1997 |
Adresa: |
26601, 5928079, Beroun, Beroun, Tovární, 82 |
|
Ing. Roman Habla
|
Neaktivní
od 30.11.2002
|
jednatel |
29.05.1997 |
Adresa: |
26601, 5928079, Beroun, Beroun, Beroun-Město, Tovární, 82, Tovární 82, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|