Oleg Pavlov
|
Neaktivní
od 21.06.2017
|
jednatel |
14.11.2005 |
Adresa: |
16000, Praha 6, Ve Střešovičkách, 449/62 |
|
Oleg Pavlov
|
Neaktivní
od 21.06.2017
|
jednatel |
14.11.2005 |
Adresa: |
449/62, Praha 6, Ve Střešovičkách, 16000, Ve Střešovičkách 449/62, 16000 Praha 6, Česká republika |
|
Oleg Pavlov
|
Neaktivní
od 14.11.2005
|
jednatel |
22.11.1999 |
Adresa: |
v ČR: Praha 6, Kamerunská, 603 |
|
Oleg Pavlov
|
Neaktivní
od 14.11.2005
|
jednatel |
22.11.1999 |
Adresa: |
16000, 22290524, Praha, Vokovice, Kamerunská, 603, 9, Kamerunská 603/9, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Oleg Pavlov, nar.: 1. 2. 1967
|
Neaktivní
od 22.11.1999
|
jednatel |
10.12.1997 |
Adresa: |
v ČR: Praha 10, Baškirská, 1405/3 |
|
Oleg Pavlov, nar.: 1. 2. 1967
|
Neaktivní
od 22.11.1999
|
jednatel |
10.12.1997 |
Adresa: |
10100, 22671609, Praha, Vršovice, Baškirská, 1405, 3, Baškirská 1405/3, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Olga Šuldjaková, nar. 04.12.1964
|
Neaktivní
od 10.12.1997
|
jednatel |
18.06.1997 |
Adresa: |
22291482, Praha 6, Praha 6, Vokovická, 679/10 |
|
Olga Šuldjaková, nar. 04.12.1964
|
Neaktivní
od 10.12.1997
|
jednatel |
18.06.1997 |
Adresa: |
16000, 22291482, Praha, Vokovice, Vokovická, 679, 10, Vokovická 679/10, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|