SILVIA BAIETTI
|
Aktivní
|
jednatel |
22.07.2024 |
Adresa: |
Roma (RM), Via del Pianeta Terra 5, 00144, Via del Pianeta Terra 5, 00144 Roma (RM), Itálie |
|
VLADIMÍR FRANĚK
|
Aktivní
|
jednatel |
02.08.2015 |
Adresa: |
14300, 21853916, Hlavní město Praha, Praha, Kamýk, Imrychova, 883, 9 |
|
CLAUDIO LEO PERSONNETTAZ
|
Aktivní
|
jednatel |
02.07.2015 |
Adresa: |
11000, 21719071, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, 28. října, 373, 7 |
|
CLAUDIO LEO PERSONNETTAZ
|
Aktivní
|
jednatel |
02.07.2015 |
Adresa: |
11000, 21719071, Praha, Staré Město, 28. října, 373, 7, 28. října 373/7, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Vladimír Franěk
|
Neaktivní
od 22.07.2024
|
jednatel |
02.08.2015 |
Adresa: |
14300, 21853916, Praha, Kamýk, Imrychova, 883, 9, Imrychova 883/9, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
Vladimír Franěk
|
Neaktivní
od 02.08.2015
|
jednatel |
10.09.2007 |
Adresa: |
14300, 21853916, Praha 4, Kamýk, Imrychova, 883 |
|
Vladimír Franěk
|
Neaktivní
od 02.08.2015
|
jednatel |
10.09.2007 |
Adresa: |
14300, 21853916, Praha, Kamýk, Imrychova, 883, 9, Imrychova 883/9, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
Candido Socciarelli
|
Neaktivní
od 10.09.2007
|
jednatel |
10.03.2005 |
Adresa: |
21725047, Praha 1, U Milosrdných, 849/6 |
|
Claudio Leo Personnettaz
|
Neaktivní
od 02.07.2015
|
jednatel |
10.03.2005 |
Adresa: |
Praha 1, Dvacátého osmého října, 373/7 |
|
Candido Socciarelli
|
Neaktivní
od 10.09.2007
|
jednatel |
10.03.2005 |
Adresa: |
11000, 21725047, Praha, Staré Město, U milosrdných, 849, 6, U milosrdných 849/6, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Claudio Leo Personnettaz
|
Neaktivní
od 02.07.2015
|
jednatel |
10.03.2005 |
Adresa: |
373/7, Praha 1, Dvacátého osmého října, Dvacátého osmého října 373/7, Praha 1, Česká republika |
|
Giovanni Bonacchi
|
Neaktivní
od 10.03.2005
|
jednatel |
19.06.2002 |
Adresa: |
11000, 22661883, Praha 10, Praha 10, Žitomírská, 36 |
|
Giovanni Bonacchi
|
Neaktivní
od 10.03.2005
|
jednatel |
19.06.2002 |
Adresa: |
10100, 22661883, Praha, Vršovice, Žitomírská, 648, 36, Žitomírská 648/36, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Claudio Leo-Personnettaz dat.nar. 29.července 1955
|
Neaktivní
od 19.06.2002
|
jednatel |
31.07.2000 |
Adresa: |
21732931, Praha 2, Praha 2, Sokolská, 39 |
|
Claudio Leo-Personnettaz dat.nar. 29.července 1955
|
Neaktivní
od 19.06.2002
|
jednatel |
31.07.2000 |
Adresa: |
12000, 21732931, Praha, Nové Město, Sokolská, 1619, 39, Sokolská 1619/39, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Aldo Garzotto
|
Neaktivní
od 31.07.2000
|
jednatel |
27.06.1997 |
Adresa: |
21732931, Praha 2, Praha 2, Sokolská, 39 |
|
Aldo Garzotto
|
Neaktivní
od 31.07.2000
|
jednatel |
27.06.1997 |
Adresa: |
12000, 21732931, Praha, Nové Město, Sokolská, 1619, 39, Sokolská 1619/39, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|