ALEXEY BUDARIN
|
Aktivní
|
jednatel |
28.02.2019 |
Adresa: |
16000, 22179267, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Verdunská, 537, 14 |
|
ALEXEY BUDARIN
|
Aktivní
|
jednatel |
28.02.2019 |
Adresa: |
16000, 22179267, Praha, Bubeneč, Verdunská, 537, 14, Verdunská 537/14, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
IGOR BUDARIN
|
Aktivní
|
jednatel |
25.04.2014 |
Adresa: |
16000, 25948792, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, Tibetská, 807, 1 |
|
Igor Budarin
|
Aktivní
|
jednatel |
25.04.2014 |
Adresa: |
16000, 25948792, Praha, Vokovice, Tibetská, 807, 1, Tibetská 807/1, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Grigor Danielyan
|
Neaktivní
od 25.04.2014
|
jednatel |
26.10.2010 |
Adresa: |
11000, 21703698, Praha 1, Krakovská, 593, 19 |
|
Ruben Karakhanyan
|
Neaktivní
od 25.04.2014
|
jednatel |
26.10.2010 |
Adresa: |
Jerevan, Komitas 1-182 |
|
Grigor Danielyan
|
Neaktivní
od 25.04.2014
|
jednatel |
26.10.2010 |
Adresa: |
11000, 21703698, Praha, Nové Město, Krakovská, 593, 19, Krakovská 593/19, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. Hakob Samsonyan
|
Neaktivní
od 25.04.2014
|
jednatel |
15.10.2010 |
Adresa: |
12000, 21753636, Praha 2, Vinohradská, 1431 |
|
Alexey Budarin
|
Neaktivní
od 28.02.2019
|
jednatel |
15.10.2010 |
Adresa: |
25264, 27606422, Tuchoměřice, Ve Zběrušce, 422 |
|
Ing. Hakob Samsonyan
|
Neaktivní
od 25.04.2014
|
jednatel |
15.10.2010 |
Adresa: |
12000, 21753636, Praha, Vinohrady, Vinohradská, 1431, 69, Vinohradská 1431/69, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Alexey Budarin
|
Neaktivní
od 28.02.2019
|
jednatel |
15.10.2010 |
Adresa: |
25267, 27606422, Praha-západ, Tuchoměřice, Tuchoměřice, Ve Zběrušce, 422, Ve Zběrušce 422, 25267 Tuchoměřice |
|
Leif Tommy Sjöö, r.č. 520807/5514
|
Neaktivní
od 15.10.2010
|
Jednatel |
16.07.2010 |
Adresa: |
16000, 22197419, Praha 6, Zelená, 1083/17 |
|
Leif Tommy Sjöö, r.č. 520807/5514
|
Neaktivní
od 15.10.2010
|
Jednatel |
16.07.2010 |
Adresa: |
16000, 22197419, Praha, Dejvice, Zelená, 1083, 17, Zelená 1083/17, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Leif Tommy Sjöö, r.č. 520807/5514
|
Neaktivní
od 16.07.2010
|
Jednatel |
29.03.2002 |
Adresa: |
16000, 22193286, Praha 6, Praha 6, Nad Šárkou, 44/758 |
|
Leif Tommy Sjöö, r.č. 520807/5514
|
Neaktivní
od 16.07.2010
|
Jednatel |
29.03.2002 |
Adresa: |
16000, 22193286, Praha, Dejvice, Nad Šárkou, 758, 44, Nad Šárkou 758/44, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Nils Henrik Jebens,dat.nar.17.4.1962
|
Neaktivní
od 28.02.2000
|
Jednatel |
08.07.1997 |
Adresa: |
18400, 22341145, Praha 8, Praha 8, Bolebořská, 677 |
|
Leif Tommy Sjöö,r.č.520807/5514
|
Neaktivní
od 29.03.2002
|
Jednatel |
08.07.1997 |
Adresa: |
16000, Praha 6, Praha 6, Frágnerova, 9 |
|
Nils Henrik Jebens,dat.nar.17.4.1962
|
Neaktivní
od 28.02.2000
|
Jednatel |
08.07.1997 |
Adresa: |
18400, 22341145, Praha, Dolní Chabry, Bolebořská, 677, 8, Bolebořská 677/8, Dolní Chabry, 18400 Praha 8 |
|
Leif Tommy Sjöö,r.č.520807/5514
|
Neaktivní
od 29.03.2002
|
Jednatel |
08.07.1997 |
Adresa: |
16000, 22213457, Praha, Dejvice, Fragnerova, 2399, 9, Fragnerova 2399/9, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|