Ing. MILAN JANKŮ
|
Aktivní
|
Jednatel |
02.11.2016 |
Adresa: |
13000, 21787204, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Krásova, 1834, 2 |
|
Ing. MILAN JANKŮ
|
Aktivní
|
Jednatel |
02.11.2016 |
Adresa: |
13000, 21787204, Praha, Žižkov, Krásova, 1834, 2, Krásova 1834/2, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
PhDr. Monika Morgensternová
|
Aktivní
|
Jednatel |
19.02.2008 |
Adresa: |
13000, 21787204, Praha 3, Krásova, 1834/2 |
|
PhDr. Monika Morgensternová
|
Aktivní
|
Jednatel |
19.02.2008 |
Adresa: |
13000, 21787204, Praha, Žižkov, Krásova, 1834, 2, Krásova 1834/2, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Christian Morgenstern
|
Aktivní
|
jednatel |
04.02.2008 |
Adresa: |
25228, Černošice, Slunečná, č.ev. 815 |
|
Christian Morgenstern
|
Aktivní
|
jednatel |
04.02.2008 |
Adresa: |
č.ev. 815, Černošice, Slunečná, 25228, Slunečná č.ev. 815, 25228 Černošice, Česká republika |
|
Danuše Svobodová
|
Aktivní
|
Jednatel |
08.07.1997 |
Adresa: |
2917467, Litoměřice, Litoměřice, Polní, 1/294 |
|
Danuše Svobodová
|
Aktivní
|
Jednatel |
08.07.1997 |
Adresa: |
41201, 2917467, Litoměřice, Litoměřice, Pokratice, Polní, 294, 1, Polní 294/1, Pokratice, 41201 Litoměřice |
|
PhDr. Monika Morgensternová
|
Neaktivní
od 19.02.2008
|
Jednatel |
15.05.2003 |
Adresa: |
21779201, Praha 3, Praha 3, Koněvova, 102/1185 |
|
PhDr. Monika Morgensternová
|
Neaktivní
od 19.02.2008
|
Jednatel |
15.05.2003 |
Adresa: |
13000, 21779201, Praha, Žižkov, Koněvova, 1185, 102, Koněvova 1185/102, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Mgr. Monika Hodáňová
|
Neaktivní
od 15.05.2003
|
Jednatel |
08.02.1999 |
Adresa: |
21779201, Praha 3, Praha 3, Koněvova, 102/1185 |
|
Ing. Milan Janků
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
Jednatel |
08.02.1999 |
Adresa: |
21787204, Praha 3, Praha 3, Krásova, 1834/2 |
|
Mgr. Monika Hodáňová
|
Neaktivní
od 15.05.2003
|
Jednatel |
08.02.1999 |
Adresa: |
13000, 21779201, Praha, Žižkov, Koněvova, 1185, 102, Koněvova 1185/102, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. MILAN JANKŮ
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
Jednatel |
08.02.1999 |
Adresa: |
13000, 21787204, Praha, Žižkov, Krásova, 1834, 2, Krásova 1834/2, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Mgr.Monika Hodáňová,r.č.725607/0028
|
Neaktivní
od 08.02.1999
|
Jednatel |
08.07.1997 |
Adresa: |
21779201, Praha 3, Praha 3, Koněvova, 102/1185 |
|
Ing.Milan Janků,r.č.440413/007
|
Neaktivní
od 08.02.1999
|
Jednatel |
08.07.1997 |
Adresa: |
21779201, Praha 3, Praha 3, Koněvova, 102/1185 |
|
Mgr.Monika Hodáňová,r.č.725607/0028
|
Neaktivní
od 08.02.1999
|
Jednatel |
08.07.1997 |
Adresa: |
13000, 21779201, Praha, Žižkov, Koněvova, 1185, 102, Koněvova 1185/102, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing.Milan Janků,r.č.440413/007
|
Neaktivní
od 08.02.1999
|
Jednatel |
08.07.1997 |
Adresa: |
13000, 21779201, Praha, Žižkov, Koněvova, 1185, 102, Koněvova 1185/102, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|