JAROSLAV ŠEBEK
|
Aktivní
|
|
10.03.2019 |
Adresa: |
29301, 21221464, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Čejetice, Gorkého, 298 |
|
JAROSLAV ŠEBEK
|
Aktivní
|
|
10.03.2019 |
Adresa: |
29301, 21221464, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Čejetice, Gorkého, 298, Gorkého 298, Čejetice, 29301 Mladá Boleslav |
|
JUDr. JIŘÍ CEHÁK
|
Aktivní
|
|
09.11.2015 |
Adresa: |
47301, 13116169, Česká Lípa, Nový Bor, Arnultovice, Gen. Svobody, 788 |
|
JUDr. Jiří Cehák
|
Aktivní
|
|
09.11.2015 |
Adresa: |
47301, 13116169, Česká Lípa, Nový Bor, Arnultovice, Gen. Svobody, 788, Gen. Svobody 788, Arnultovice, 47301 Nový Bor |
|
Rolf Hesse
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
13.03.2007 |
Adresa: |
29301, 2531259, Dolní Stakory, 67 |
|
Rolf Hesse
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
13.03.2007 |
Adresa: |
29301, 2531259, Mladá Boleslav, Dolní Stakory, Dolní Stakory, 67, č.p. 67, 29301 Dolní Stakory |
|
JUDr. Jiří Cehák
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
|
13.03.2007 |
Adresa: |
47301, Nový Bor, Generála Svobody, 788 |
|
Jaroslav Šebek
|
Neaktivní
od 10.03.2019
|
|
13.03.2007 |
Adresa: |
29301, 21221464, Čejetice, Gorkého, 298 |
|
JUDr. Jiří Cehák
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
|
13.03.2007 |
Adresa: |
47301, 13116169, Česká Lípa, Nový Bor, Arnultovice, Gen. Svobody, 788, Gen. Svobody 788, Arnultovice, 47301 Nový Bor |
|
JAROSLAV ŠEBEK
|
Neaktivní
od 10.03.2019
|
|
13.03.2007 |
Adresa: |
29301, 21221464, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Čejetice, Gorkého, 298, Gorkého 298, Čejetice, 29301 Mladá Boleslav |
|
Josef Prskavec
|
Neaktivní
od 13.03.2007
|
člen představenstva |
16.12.1999 |
Adresa: |
15565165, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, V cestkách, 1246 |
|
Josef Prskavec
|
Neaktivní
od 13.03.2007
|
člen představenstva |
16.12.1999 |
Adresa: |
29501, 15565165, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Mnichovo Hradiště, V Cestkách, 1246, V Cestkách 1246, 29501 Mnichovo Hradiště |
|
Karel Vaňous
|
Neaktivní
od 16.12.1999
|
člen představenstva |
16.07.1997 |
Adresa: |
15513025, Mladá Boleslav, Dolní Bousov, Okružní, 596 |
|
Ivan Krob
|
Neaktivní
od 13.03.2007
|
předseda představenstva |
16.07.1997 |
Adresa: |
21249199, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Pezinská, 848 |
|
Jan Krob
|
Neaktivní
od 13.03.2007
|
člen představenstva |
16.07.1997 |
Adresa: |
21249199, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Pezinská, 848 |
|
Karel Vaňous
|
Neaktivní
od 16.12.1999
|
člen představenstva |
16.07.1997 |
Adresa: |
29404, 15513025, Mladá Boleslav, Dolní Bousov, Dolní Bousov, Okružní, 596, Okružní 596, 29404 Dolní Bousov |
|
Ivan Krob
|
Neaktivní
od 13.03.2007
|
předseda představenstva |
16.07.1997 |
Adresa: |
29301, 21249199, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Pezinská, 848, Pezinská 848, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav |
|
Jan Krob
|
Neaktivní
od 13.03.2007
|
člen představenstva |
16.07.1997 |
Adresa: |
29301, 21249199, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Pezinská, 848, Pezinská 848, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav |
|