Ing JIŘÍ VÁCHAL
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
18.07.2020 |
Adresa: |
14100, 21995206, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Měchenická, 2539, 1 |
|
PETR SCHMIDT
|
Aktivní
|
Místopředseda představenstva |
18.07.2020 |
Adresa: |
14100, 21995206, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Měchenická, 2539, 1 |
|
Ing JIŘÍ VÁCHAL
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
18.07.2020 |
Adresa: |
14100, 21995206, Praha, Záběhlice, Měchenická, 2539, 1, Měchenická 2539/1, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
PETR SCHMIDT
|
Aktivní
|
Místopředseda představenstva |
18.07.2020 |
Adresa: |
14100, 21995206, Praha, Záběhlice, Měchenická, 2539, 1, Měchenická 2539/1, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
PAVEL WEISSER
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
12.02.2019 |
Adresa: |
14100, 21995206, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Měchenická, 2539, 1 |
|
PAVEL WEISSER
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
12.02.2019 |
Adresa: |
14100, 21995206, Praha, Záběhlice, Měchenická, 2539, 1, Měchenická 2539/1, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Ing. JIŘÍ VÁCHAL
|
Neaktivní
od 18.07.2020
|
místopředseda představenstva |
12.02.2019 |
Adresa: |
14100, 21995206, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Měchenická, 2539, 1 |
|
PETR SCHMIDT
|
Neaktivní
od 18.07.2020
|
Člen představenstva |
12.02.2019 |
Adresa: |
14100, 21995206, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Měchenická, 2539, 1 |
|
PETR SCHMIDT
|
Neaktivní
od 18.07.2020
|
Člen představenstva |
12.02.2019 |
Adresa: |
14100, 21995206, Praha, Záběhlice, Měchenická, 2539, 1, Měchenická 2539/1, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Ing. JIŘÍ VÁCHAL
|
Neaktivní
od 18.07.2020
|
místopředseda představenstva |
12.02.2019 |
Adresa: |
14100, 21995206, Praha, Záběhlice, Měchenická, 2539, 1, Měchenická 2539/1, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
MARTIN NOVÁČEK
|
Neaktivní
od 12.02.2019
|
předseda představenstva |
08.02.2019 |
Adresa: |
25101, 12733555, Praha-východ, Říčany, Říčany, Otavská, 1677, 6 |
|
MARTIN NOVÁČEK
|
Neaktivní
od 12.02.2019
|
předseda představenstva |
08.02.2019 |
Adresa: |
25101, 12733555, Praha-východ, Říčany, Říčany, Otavská, 1677, 6, Otavská 1677/6, 25101 Říčany |
|
PAVEL WEISSER
|
Neaktivní
od 12.02.2019
|
člen představenstva |
24.05.2016 |
Adresa: |
14100, 21995206, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Měchenická, 2539, 1 |
|
PAVEL WEISSER
|
Neaktivní
od 12.02.2019
|
člen představenstva |
24.05.2016 |
Adresa: |
14100, 21995206, Praha, Záběhlice, Měchenická, 2539, 1, Měchenická 2539/1, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
ALENA BELÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.05.2016
|
člen představenstva |
09.06.2015 |
Adresa: |
14100, 21995206, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Měchenická, 2539, 1 |
|
ALENA BELÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.05.2016
|
člen představenstva |
09.06.2015 |
Adresa: |
14100, 21995206, Praha, Záběhlice, Měchenická, 2539, 1, Měchenická 2539/1, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
ALENA BELÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.06.2015
|
člen představenstva |
05.05.2015 |
Adresa: |
14100, 21995206, Praha 4, Záběhlice, Měchenická, 2539, 1 |
|
MARTIN NOVÁČEK
|
Neaktivní
od 08.02.2019
|
předseda představenstva |
05.05.2015 |
Adresa: |
14100, 21995206, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Měchenická, 2539, 1 |
|
Ing. JIŘÍ VÁCHAL
|
Neaktivní
od 12.02.2019
|
místopředseda představenstva |
05.05.2015 |
Adresa: |
14100, 21995206, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Měchenická, 2539, 1 |
|
ALENA BELÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.06.2015
|
člen představenstva |
05.05.2015 |
Adresa: |
14100, 21995206, Praha, Záběhlice, Měchenická, 2539, 1, Měchenická 2539/1, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
MARTIN NOVÁČEK
|
Neaktivní
od 08.02.2019
|
předseda představenstva |
05.05.2015 |
Adresa: |
14100, 21995206, Praha, Záběhlice, Měchenická, 2539, 1, Měchenická 2539/1, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Ing. JIŘÍ VÁCHAL
|
Neaktivní
od 12.02.2019
|
místopředseda představenstva |
05.05.2015 |
Adresa: |
14100, 21995206, Praha, Záběhlice, Měchenická, 2539, 1, Měchenická 2539/1, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Alena Beláková
|
Neaktivní
od 05.05.2015
|
člen představenstva |
18.04.2012 |
Adresa: |
14100, Praha 4, Měchenická, 2539, 1 |
|
ALENA BELÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.05.2015
|
člen představenstva |
18.04.2012 |
Adresa: |
14100, 21995206, Praha, Záběhlice, Měchenická, 2539, 1, Měchenická 2539/1, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Martin Nováček
|
Neaktivní
od 05.05.2015
|
předseda |
02.01.2012 |
Adresa: |
14100, Praha 4, Měchenická, 2539, 1 |
|
Ing. Jiří Váchal
|
Neaktivní
od 05.05.2015
|
místopředseda |
02.01.2012 |
Adresa: |
14100, Praha 4, Měchenická, 2539, 1 |
|
MARTIN NOVÁČEK
|
Neaktivní
od 05.05.2015
|
předseda |
02.01.2012 |
Adresa: |
14100, 21995206, Praha, Záběhlice, Měchenická, 2539, 1, Měchenická 2539/1, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Ing. JIŘÍ VÁCHAL
|
Neaktivní
od 05.05.2015
|
místopředseda |
02.01.2012 |
Adresa: |
14100, 21995206, Praha, Záběhlice, Měchenická, 2539, 1, Měchenická 2539/1, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Jaroslava Šánová
|
Neaktivní
od 02.01.2012
|
člen |
15.05.2008 |
Adresa: |
14100, 21995206, Praha 4, Záběhlice, Měchenická, 2539/1 |
|
Jaroslava Šánová
|
Neaktivní
od 02.01.2012
|
člen |
15.05.2008 |
Adresa: |
14100, 21995206, Praha, Záběhlice, Měchenická, 2539, 1, Měchenická 2539/1, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Oldřiška Čechová
|
Neaktivní
od 26.06.2002
|
člen |
21.07.1997 |
Adresa: |
14100, 21995206, Praha 4, Praha 4, Měchenická, 2539/1 |
|
Oto Rys
|
Neaktivní
od 26.06.2002
|
člen |
21.07.1997 |
Adresa: |
14100, 21995206, Praha 4, Praha 4, Měchenická, 2539/1 |
|
Ing. František Křovák
|
Neaktivní
od 02.01.2012
|
předseda |
21.07.1997 |
Adresa: |
14100, 21995206, Praha 4, Praha 4, Měchenická, 2539/1 |
|
Eva Arafatová
|
Neaktivní
od 02.01.2012
|
místopředseda |
21.07.1997 |
Adresa: |
14100, 21995206, Praha 4, Praha 4, Měchenická, 2539/1 |
|
Alena Beláková
|
Neaktivní
od 18.04.2012
|
člen |
21.07.1997 |
Adresa: |
14100, 21995206, Praha 4, Praha 4, Měchenická, 2539/1 |
|
Oldřiška Čechová
|
Neaktivní
od 26.06.2002
|
člen |
21.07.1997 |
Adresa: |
14100, 21995206, Praha, Záběhlice, Měchenická, 2539, 1, Měchenická 2539/1, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
OTO RYS
|
Neaktivní
od 26.06.2002
|
člen |
21.07.1997 |
Adresa: |
14100, 21995206, Praha, Záběhlice, Měchenická, 2539, 1, Měchenická 2539/1, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Ing. František Křovák
|
Neaktivní
od 02.01.2012
|
předseda |
21.07.1997 |
Adresa: |
14100, 21995206, Praha, Záběhlice, Měchenická, 2539, 1, Měchenická 2539/1, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Eva Arafatová
|
Neaktivní
od 02.01.2012
|
místopředseda |
21.07.1997 |
Adresa: |
14100, 21995206, Praha, Záběhlice, Měchenická, 2539, 1, Měchenická 2539/1, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
ALENA BELÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.04.2012
|
člen |
21.07.1997 |
Adresa: |
14100, 21995206, Praha, Záběhlice, Měchenická, 2539, 1, Měchenická 2539/1, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|