Adriaan Frank Rijksen
|
Neaktivní
od 07.01.2005
|
Jednatel |
07.01.2005 |
Adresa: |
21908877, Praha 4, Mezipolí, 740/14 |
|
Tomasz Szewczyk
|
Neaktivní
od 31.08.2006
|
Jednatel |
07.01.2005 |
Adresa: |
14000, 21908877, Praha 4, Mezipolí, 740/14 |
|
Adriaan Frank Rijksen
|
Neaktivní
od 31.08.2006
|
Jednatel |
07.01.2005 |
Adresa: |
14000, 21908877, Praha 4, Mezipolí, 740/14 |
|
Michal Pražák
|
Neaktivní
od 31.08.2006
|
Jednatel |
07.01.2005 |
Adresa: |
61500, 19653654, Brno, Vančurova, 58 |
|
Adriaan Frank Rijksen
|
Neaktivní
od 31.08.2006
|
Jednatel |
07.01.2005 |
Adresa: |
14100, 21908877, Praha, Michle, Mezipolí, 740, 14, Mezipolí 740/14, Michle, 14100 Praha 4 |
|
Tomasz Szewczyk
|
Neaktivní
od 31.08.2006
|
Jednatel |
07.01.2005 |
Adresa: |
14100, 21908877, Praha, Michle, Mezipolí, 740, 14, Mezipolí 740/14, Michle, 14100 Praha 4 |
|
Michal Pražák
|
Neaktivní
od 31.08.2006
|
Jednatel |
07.01.2005 |
Adresa: |
61500, 19653654, Brno-město, Brno, Židenice, Vančurova, 3360, 58, Vančurova 3360/58, Židenice, 61500 Brno |
|
Ing. Jan Kubíček
|
Neaktivní
od 07.01.2005
|
jednatel |
31.03.2004 |
Adresa: |
53003, 7728042, Pardubice, U Borku, 416 |
|
Mgr. Alexandra Nezvalová
|
Neaktivní
od 07.01.2005
|
jednatel |
31.03.2004 |
Adresa: |
67904, 7921632, Adamov, Fibichova, 203/16 |
|
Ing. Jan Kubíček
|
Neaktivní
od 07.01.2005
|
jednatel |
31.03.2004 |
Adresa: |
53003, 7728042, Pardubice, Pardubice, Pardubičky, U Borku, 416, U Borku 416, Pardubičky, 53003 Pardubice |
|
Mgr. Alexandra Nezvalová
|
Neaktivní
od 07.01.2005
|
jednatel |
31.03.2004 |
Adresa: |
67904, 7921632, Blansko, Adamov, Adamov, Fibichova, 203, 16, Fibichova 203/16, 67904 Adamov |
|
Ing. Dagmar Vychodilová
|
Neaktivní
od 31.03.2004
|
jednatel |
23.06.2003 |
Adresa: |
62400, 1, Brno-město, Brno - Komín, Chaloupky, 507/83 |
|
ing. Dagmar Vychodilová
|
Neaktivní
od 31.03.2004
|
jednatel |
23.06.2003 |
Adresa: |
62400, 19676476, Brno-město, Brno, Komín, Chaloupky, 507, 83, Chaloupky 507/83, Komín, 62400 Brno |
|
Ing. Martin Macháč
|
Neaktivní
od 18.12.2000
|
jednatel |
16.02.2000 |
Adresa: |
1, Praha 4, Praha 4 - Krč, Točitá, 1728/9 |
|
Alan Bell
|
Neaktivní
od 18.12.2000
|
jednatel |
16.02.2000 |
Adresa: |
22311661, Praha 7, Praha 7, Schnirchova, 19 |
|
Ing. Dagmar Vychodilová
|
Neaktivní
od 23.06.2003
|
jednatel |
16.02.2000 |
Adresa: |
1, Brno - Komín, Chaloupky, 507/83 |
|
Ing. Martin Macháč
|
Neaktivní
od 18.12.2000
|
jednatel |
16.02.2000 |
Adresa: |
14000, 21874778, Praha, Krč, Točitá, 1728, 9, Točitá 1728/9, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Alan Bell
|
Neaktivní
od 18.12.2000
|
jednatel |
16.02.2000 |
Adresa: |
17000, 22311661, Praha, Holešovice, Schnirchova, 1449, 19, Schnirchova 1449/19, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
ing. Dagmar Vychodilová
|
Neaktivní
od 23.06.2003
|
jednatel |
16.02.2000 |
Adresa: |
62400, 19676476, Brno-město, Brno, Komín, Chaloupky, 507, 83, Chaloupky 507/83, Komín, 62400 Brno |
|
Ing.arch. Luboš Kočí
|
Neaktivní
od 31.03.2004
|
jednatel |
16.12.1997 |
Adresa: |
3, Brno-město, Brno, Presslova, 22 |
|
Ing.arch. Luboš Kočí
|
Neaktivní
od 31.03.2004
|
jednatel |
16.12.1997 |
Adresa: |
22, Brno-město, Brno, Presslova, Presslova 22, Brno, okres: Brno-město, Česká republika |
|
Jan Tomsa
|
Neaktivní
od 16.12.1997
|
jednatel |
22.07.1997 |
Adresa: |
25210, 12818291, Mníšek pod Brdy 921 |
|
Radka Konečná
|
Neaktivní
od 16.12.1997
|
jednatel |
22.07.1997 |
Adresa: |
30125, 24549738, Plzeň-město, Plzeň, Kardinála Berana, 9 |
|
Jan Tomsa
|
Neaktivní
od 16.12.1997
|
jednatel |
22.07.1997 |
Adresa: |
25210, 12818291, Praha-západ, Mníšek pod Brdy, Mníšek pod Brdy, Stříbrná Lhota, 921, Stříbrná Lhota 921, 25210 Mníšek pod Brdy |
|
Radka Konečná
|
Neaktivní
od 16.12.1997
|
jednatel |
22.07.1997 |
Adresa: |
30100, 24549738, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Kardinála Berana, 2040, 9, Kardinála Berana 2040/9, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|