MILAN PERNÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
24.04.2014 |
Adresa: |
25065, 12654299, Líbeznice, Líbeznice, Bořanovická, 456 |
|
MILENA PERNÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
24.04.2014 |
Adresa: |
25065, 12654299, Líbeznice, Líbeznice, Bořanovická, 456 |
|
MARTIN PERNÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
24.04.2014 |
Adresa: |
25065, 12654299, Líbeznice, Líbeznice, Bořanovická, 456 |
|
TEREZA PERNÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
24.04.2014 |
Adresa: |
25065, 12654299, Líbeznice, Líbeznice, Bořanovická, 456 |
|
MILENA PERNÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
24.04.2014 |
Adresa: |
25065, 12654299, Praha-východ, Líbeznice, Líbeznice, Bořanovická, 456, Bořanovická 456, 25065 Líbeznice |
|
MARTIN PERNÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
24.04.2014 |
Adresa: |
25065, 12654299, Praha-východ, Líbeznice, Líbeznice, Bořanovická, 456, Bořanovická 456, 25065 Líbeznice |
|
TEREZA PERNÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
24.04.2014 |
Adresa: |
25065, 12654299, Praha-východ, Líbeznice, Líbeznice, Bořanovická, 456, Bořanovická 456, 25065 Líbeznice |
|
MILAN PERNÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
24.04.2014 |
Adresa: |
25065, 12654299, Praha-východ, Líbeznice, Líbeznice, Bořanovická, 456, Bořanovická 456, 25065 Líbeznice |
|
Vladimír Procházka
|
Neaktivní
od 10.03.2010
|
jednatel |
10.03.2010 |
Adresa: |
25065, 12651541, Praha-východ, Líbeznice, Mělnická, 179 |
|
Vladimír Procházka
|
Neaktivní
od 10.03.2010
|
jednatel |
10.03.2010 |
Adresa: |
25065, 12651541, Praha-východ, Líbeznice, Líbeznice, Mělnická, 179, Mělnická 179, 25065 Líbeznice |
|
Milan Perník
|
Neaktivní
od 24.04.2014
|
jednatel |
06.05.2005 |
Adresa: |
12654299, Líbeznice, Bořanovická, 456 |
|
MILAN PERNÍK
|
Neaktivní
od 24.04.2014
|
jednatel |
06.05.2005 |
Adresa: |
25065, 12654299, Praha-východ, Líbeznice, Líbeznice, Bořanovická, 456, Bořanovická 456, 25065 Líbeznice |
|
Milan Perník
|
Neaktivní
od 06.05.2005
|
jednatel |
23.07.1997 |
Adresa: |
25065, 12652008, Praha-východ, Líbeznice, Mělnická, 225 |
|
Vladimír Procházka
|
Neaktivní
od 10.03.2010
|
jednatel |
23.07.1997 |
Adresa: |
25065, 12651541, Praha-východ, Líbeznice, Mělnická, 179 |
|
Milan Perník
|
Neaktivní
od 06.05.2005
|
jednatel |
23.07.1997 |
Adresa: |
25065, 12652008, Praha-východ, Líbeznice, Líbeznice, Mělnická, 225, Mělnická 225, 25065 Líbeznice |
|
Vladimír Procházka
|
Neaktivní
od 10.03.2010
|
jednatel |
23.07.1997 |
Adresa: |
25065, 12651541, Praha-východ, Líbeznice, Líbeznice, Mělnická, 179, Mělnická 179, 25065 Líbeznice |
|