DOMINIK ŠPRUNK
|
Aktivní
|
jednatel |
29.05.2013 |
Adresa: |
27354, 28444779, Makotřasy, Makotřasy, 144 |
|
DOMINIK ŠPRUNK
|
Aktivní
|
jednatel |
29.05.2013 |
Adresa: |
27354, 28444779, Kladno, Makotřasy, Makotřasy, 144, č.p. 144, 27354 Makotřasy |
|
MILAN ŽÁČEK
|
Neaktivní
od 02.01.2014
|
Jednatel |
11.10.2013 |
Adresa: |
27307, 1492918, Vinařice, Vinařice, Hornická, 479 |
|
MILAN ŽÁČEK
|
Neaktivní
od 02.01.2014
|
Jednatel |
11.10.2013 |
Adresa: |
27307, 1492918, Kladno, Vinařice, Vinařice, Hornická, 479, Hornická 479, 27307 Vinařice |
|
Milan Žáček
|
Neaktivní
od 11.10.2013
|
Jednatel |
28.09.2001 |
Adresa: |
27307, 1492918, Vinařice, Hornická, 479 |
|
MILAN ŽÁČEK
|
Neaktivní
od 11.10.2013
|
Jednatel |
28.09.2001 |
Adresa: |
27307, 1492918, Kladno, Vinařice, Vinařice, Hornická, 479, Hornická 479, 27307 Vinařice |
|
Milan Žáček
|
Neaktivní
od 28.09.2001
|
Jednatel |
28.07.1997 |
Adresa: |
27201, 1413180, Kladno, Kladno, Čs.armády, 3209 |
|
Dominik Šprunk
|
Neaktivní
od 29.05.2013
|
Jednatel |
28.07.1997 |
Adresa: |
25301, 12757918, Praha-západ, Hostivice, K nádraží, 125 |
|
Milan Žáček
|
Neaktivní
od 28.09.2001
|
Jednatel |
28.07.1997 |
Adresa: |
27201, 1413180, Kladno, Kladno, Kladno, Čs. armády, 3209, Čs. armády 3209, 27201 Kladno |
|
Dominik Šprunk
|
Neaktivní
od 29.05.2013
|
Jednatel |
28.07.1997 |
Adresa: |
25301, 12757918, Praha-západ, Hostivice, Hostivice, K Nádraží, 125, K Nádraží 125, 25301 Hostivice |
|