Michail Salamanikas
|
Neaktivní
od 10.04.2018
|
jednatel |
22.10.2012 |
Adresa: |
Atény, 14153 Nikia, Grigoriou Lampraki 59 |
|
Michail Salamanikas
|
Neaktivní
od 10.04.2018
|
jednatel |
22.10.2012 |
Adresa: |
Atény, 14153 Nikia, Grigoriou Lampraki 59, Atény, 14153 Nikia, Grigoriou Lampraki 59, Řecko |
|
Jan Pospíšil
|
Neaktivní
od 22.10.2012
|
|
06.02.2008 |
Adresa: |
13000, 21949573, Praha 4, Na Bitevní pláni, 1155/48 |
|
František Ryba
|
Neaktivní
od 22.10.2012
|
Jednatel |
06.02.2008 |
Adresa: |
14000, 21946892, Praha 4, Praha 4, Nusle, Petra Rezka, 16/810 |
|
Jan Pospíšil
|
Neaktivní
od 22.10.2012
|
|
06.02.2008 |
Adresa: |
14000, 21949573, Praha, Nusle, Na bitevní pláni, 1155, 48, Na bitevní pláni 1155/48, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
FRANTIŠEK RYBA
|
Neaktivní
od 22.10.2012
|
Jednatel |
06.02.2008 |
Adresa: |
14000, 21946892, Praha, Nusle, Petra Rezka, 810, 16, Petra Rezka 810/16, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Michal Andrle
|
Neaktivní
od 06.02.2008
|
Jednatel |
28.07.1997 |
Adresa: |
19000, 22542388, Praha 9, Praha 9, Spojovací, 14 |
|
František Ryba
|
Neaktivní
od 06.02.2008
|
Jednatel |
28.07.1997 |
Adresa: |
14000, 21944024, Praha 4, Praha 4, Nuselská, 4 |
|
Michal Andrle
|
Neaktivní
od 06.02.2008
|
Jednatel |
28.07.1997 |
Adresa: |
19000, 22542388, Praha, Vysočany, Spojovací, 217, 14, Spojovací 217/14, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
František Ryba
|
Neaktivní
od 06.02.2008
|
Jednatel |
28.07.1997 |
Adresa: |
14000, 21944024, Praha, Nusle, Nuselská, 401, 4, Nuselská 401/4, Nusle, 14000 Praha 4 |
|