MIROSLAV SOUČEK
|
Aktivní
|
Zastupující člen |
02.11.2016 |
Adresa: |
14100, 21997322, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Choceradská, 2948, 5 |
|
VLASTA NOVOTNÁ
|
Aktivní
|
Zastupující člen |
02.11.2016 |
Adresa: |
14100, 21997322, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Choceradská, 2948, 5 |
|
LADISLAV ŠIMÁNEK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
02.11.2016 |
Adresa: |
14100, 21997322, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Choceradská, 2948, 5 |
|
MAREK SLEZÁK
|
Aktivní
|
zastupující člen družstva |
02.11.2016 |
Adresa: |
14100, 21997322, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Choceradská, 2948, 5 |
|
MIROSLAV SOUČEK
|
Aktivní
|
Zastupující člen |
02.11.2016 |
Adresa: |
14100, 21997322, Praha, Záběhlice, Choceradská, 2948, 5, Choceradská 2948/5, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
VLASTA NOVOTNÁ
|
Aktivní
|
Zastupující člen |
02.11.2016 |
Adresa: |
14100, 21997322, Praha, Záběhlice, Choceradská, 2948, 5, Choceradská 2948/5, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
LADISLAV ŠIMÁNEK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
02.11.2016 |
Adresa: |
14100, 21997322, Praha, Záběhlice, Choceradská, 2948, 5, Choceradská 2948/5, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
MAREK SLEZÁK
|
Aktivní
|
zastupující člen družstva |
02.11.2016 |
Adresa: |
14100, 21997322, Praha, Záběhlice, Choceradská, 2948, 5, Choceradská 2948/5, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Ladislav Šimánek
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
předseda představenstva |
28.12.2005 |
Adresa: |
21997322, Praha 4, Choceradská, 2948 |
|
Marek Slezák
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
zastupující člen družstva |
28.12.2005 |
Adresa: |
21997322, Praha 4, Choceradská, 2948 |
|
LADISLAV ŠIMÁNEK
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
předseda představenstva |
28.12.2005 |
Adresa: |
14100, 21997322, Praha, Záběhlice, Choceradská, 2948, 5, Choceradská 2948/5, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
MAREK SLEZÁK
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
zastupující člen družstva |
28.12.2005 |
Adresa: |
14100, 21997322, Praha, Záběhlice, Choceradská, 2948, 5, Choceradská 2948/5, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Martin Chyba
|
Neaktivní
od 28.12.2005
|
Předseda |
24.01.2001 |
Adresa: |
21997322, Praha 4, Praha 4, Choceradská, 2948 |
|
Ladislav Šimánek
|
Neaktivní
od 28.12.2005
|
Zastupující člen |
24.01.2001 |
Adresa: |
21997322, Praha 4, Praha 4, Choceradská, 2948 |
|
LADISLAV ŠIMÁNEK
|
Neaktivní
od 28.12.2005
|
Zastupující člen |
24.01.2001 |
Adresa: |
14100, 21997322, Praha, Záběhlice, Choceradská, 2948, 5, Choceradská 2948/5, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Martin Chyba
|
Neaktivní
od 28.12.2005
|
Předseda |
24.01.2001 |
Adresa: |
14100, 21997322, Praha, Záběhlice, Choceradská, 2948, 5, Choceradská 2948/5, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Martin Chyba
|
Neaktivní
od 24.01.2001
|
Zastupující člen |
04.03.1999 |
Adresa: |
21997322, Praha 4, Praha 4, Choceradská, 2948 |
|
Martin Chyba
|
Neaktivní
od 24.01.2001
|
Zastupující člen |
04.03.1999 |
Adresa: |
14100, 21997322, Praha, Záběhlice, Choceradská, 2948, 5, Choceradská 2948/5, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Josef Vurm
|
Neaktivní
od 04.03.1999
|
Zastupující člen |
31.07.1997 |
Adresa: |
21997322, Praha 4, Praha 4, Choceradská, 2948 |
|
Ing. Vladimír Svozil
|
Neaktivní
od 24.01.2001
|
Předseda |
31.07.1997 |
Adresa: |
21997322, Praha 4, Praha 4, Choceradská, 2948 |
|
Miroslav Souček
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
Zastupující člen |
31.07.1997 |
Adresa: |
21997322, Praha 4, Praha 4, Choceradská, 2948 |
|
Vlasta Novotná
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
Zastupující člen |
31.07.1997 |
Adresa: |
21997322, Praha 4, Praha 4, Choceradská, 2948 |
|
Josef Vurm
|
Neaktivní
od 04.03.1999
|
Zastupující člen |
31.07.1997 |
Adresa: |
14100, 21997322, Praha, Záběhlice, Choceradská, 2948, 5, Choceradská 2948/5, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Ing. Vladimír Svozil
|
Neaktivní
od 24.01.2001
|
Předseda |
31.07.1997 |
Adresa: |
14100, 21997322, Praha, Záběhlice, Choceradská, 2948, 5, Choceradská 2948/5, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
MIROSLAV SOUČEK
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
Zastupující člen |
31.07.1997 |
Adresa: |
14100, 21997322, Praha, Záběhlice, Choceradská, 2948, 5, Choceradská 2948/5, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
VLASTA NOVOTNÁ
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
Zastupující člen |
31.07.1997 |
Adresa: |
14100, 21997322, Praha, Záběhlice, Choceradská, 2948, 5, Choceradská 2948/5, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|