Pavel Kubín
|
Neaktivní
od 11.03.2015
|
předseda družstva |
13.02.2008 |
Adresa: |
14700, 21963088, Praha 4, Podolská, 423/20 |
|
Pavel Kubín
|
Neaktivní
od 11.03.2015
|
předseda družstva |
13.02.2008 |
Adresa: |
14700, 21963088, Praha, Podolí, Podolská, 423, 20, Podolská 423/20, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Ing. Pavel Nixbauer
|
Neaktivní
od 13.02.2008
|
předseda družstva |
05.09.2002 |
Adresa: |
14700, 21963088, Praha 4, Praha 4, Podolská, 423/20 |
|
Alena Martínková
|
Neaktivní
od 11.03.2015
|
pověřený člen |
05.09.2002 |
Adresa: |
14700, 21963088, Praha 4, Praha 4, Podolská, 423/20 |
|
Ing. Pavel Nixbauer
|
Neaktivní
od 13.02.2008
|
předseda družstva |
05.09.2002 |
Adresa: |
14700, 21963088, Praha, Podolí, Podolská, 423, 20, Podolská 423/20, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Alena Martínková
|
Neaktivní
od 11.03.2015
|
pověřený člen |
05.09.2002 |
Adresa: |
14700, 21963088, Praha, Podolí, Podolská, 423, 20, Podolská 423/20, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Ing. Pavel Nixbauer
|
Neaktivní
od 05.09.2002
|
předseda představenstva |
11.04.2000 |
Adresa: |
14700, 21963088, Praha 4, Praha 4, Podolská, 423/20 |
|
Ing. Pavel Nixbauer
|
Neaktivní
od 05.09.2002
|
předseda představenstva |
11.04.2000 |
Adresa: |
14700, 21963088, Praha, Podolí, Podolská, 423, 20, Podolská 423/20, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Tomáš Taitl
|
Neaktivní
od 05.09.2002
|
místopředseda představenstva |
16.06.1998 |
Adresa: |
14700, 21963088, Praha 4, Praha 4, Podolská, 423/20 |
|
Tomáš Taitl
|
Neaktivní
od 05.09.2002
|
místopředseda představenstva |
16.06.1998 |
Adresa: |
14700, 21963088, Praha, Podolí, Podolská, 423, 20, Podolská 423/20, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Ing. Miloš Nixbauer
|
Neaktivní
od 16.06.1998
|
místopředseda představenstva |
04.08.1997 |
Adresa: |
21875146, Praha 4, Praha 4, Nad Obcí II, 1765/24 |
|
Jaroslav Vítek
|
Neaktivní
od 11.04.2000
|
předseda představenstva |
04.08.1997 |
Adresa: |
14700, 21963088, Praha 4, Praha 4, Podolská, 423/20 |
|
Alena Martínková
|
Neaktivní
od 05.09.2002
|
člen představenstva |
04.08.1997 |
Adresa: |
14700, 21963088, Praha 4, Praha 4, Podolská, 423/20 |
|
Ing. Miloš Nixbauer
|
Neaktivní
od 16.06.1998
|
místopředseda představenstva |
04.08.1997 |
Adresa: |
14000, 21875146, Praha, Krč, Nad obcí II, 1765, 24, Nad obcí II 1765/24, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Jaroslav Vítek
|
Neaktivní
od 11.04.2000
|
předseda představenstva |
04.08.1997 |
Adresa: |
14700, 21963088, Praha, Podolí, Podolská, 423, 20, Podolská 423/20, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Alena Martínková
|
Neaktivní
od 05.09.2002
|
člen představenstva |
04.08.1997 |
Adresa: |
14700, 21963088, Praha, Podolí, Podolská, 423, 20, Podolská 423/20, Podolí, 14700 Praha 4 |
|