Pavel Břuska
|
Neaktivní
od 13.07.2011
|
předseda |
02.06.2010 |
Adresa: |
17000, 22299165, Praha 7, Holešovice, Farského, 425, 4 |
|
Ing. Erik Hocke
|
Neaktivní
od 13.07.2011
|
místopředseda |
02.06.2010 |
Adresa: |
13000, 21796386, Praha 3, Žižkov, Nad Ohradou, 2636, 13 |
|
Pavel Břuska
|
Neaktivní
od 13.07.2011
|
předseda |
02.06.2010 |
Adresa: |
17000, 22299165, Praha, Holešovice, Farského, 425, 4, Farského 425/4, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. Erik Hocke
|
Neaktivní
od 13.07.2011
|
místopředseda |
02.06.2010 |
Adresa: |
13000, 21796386, Praha, Žižkov, Nad Ohradou, 2636, 13, Nad Ohradou 2636/13, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
RNDr. Marcela Kosinová
|
Neaktivní
od 02.06.2010
|
Předseda |
05.03.2010 |
Adresa: |
17000, 22299165, Praha 7, Holešovice, Farského, 425/4 |
|
Eva Ludvíková
|
Neaktivní
od 02.06.2010
|
Místopředseda |
05.03.2010 |
Adresa: |
17000, 22299165, Praha 7, Holešovice, Farského, 425/4 |
|
RNDr. Marcela Kosinová
|
Neaktivní
od 02.06.2010
|
Předseda |
05.03.2010 |
Adresa: |
17000, 22299165, Praha, Holešovice, Farského, 425, 4, Farského 425/4, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Eva Ludvíková
|
Neaktivní
od 02.06.2010
|
Místopředseda |
05.03.2010 |
Adresa: |
17000, 22299165, Praha, Holešovice, Farského, 425, 4, Farského 425/4, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
RNDr. Marcela Kosinová
|
Neaktivní
od 05.03.2010
|
Předseda |
05.08.1997 |
Adresa: |
22299165, Praha 7, Praha 7, Farského, 425/4 |
|
Eva Ludvíková
|
Neaktivní
od 05.03.2010
|
Místopředseda |
05.08.1997 |
Adresa: |
22299165, Praha 7, Praha 7, Farského, 425/4 |
|
RNDr. Marcela Kosinová
|
Neaktivní
od 05.03.2010
|
Předseda |
05.08.1997 |
Adresa: |
17000, 22299165, Praha, Holešovice, Farského, 425, 4, Farského 425/4, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Eva Ludvíková
|
Neaktivní
od 05.03.2010
|
Místopředseda |
05.08.1997 |
Adresa: |
17000, 22299165, Praha, Holešovice, Farského, 425, 4, Farského 425/4, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|