Ing. JAN CHMEL
|
Neaktivní
od 28.06.2017
|
předseda představenstva |
05.11.2015 |
Adresa: |
37372, 17586852, Lišov, Lišov, Souběžná, 771, 33 |
|
JINDŘICH CHMEL
|
Neaktivní
od 28.06.2017
|
místopředseda představenstva |
05.11.2015 |
Adresa: |
37011, 23352965, České Budějovice, České Budějovice 2, Jizerská, 1076, 2 |
|
Ing. ZDENA CHMELOVÁ
|
Neaktivní
od 28.06.2017
|
člen představenstva |
05.11.2015 |
Adresa: |
37372, 17586852, Lišov, Lišov, Souběžná, 771, 33 |
|
ing. Jan Chmel
|
Neaktivní
od 28.06.2017
|
předseda představenstva |
05.11.2015 |
Adresa: |
37372, 17586852, České Budějovice, Lišov, Lišov, Souběžná, 771, 33, Souběžná 771/33, 37372 Lišov |
|
JINDŘICH CHMEL
|
Neaktivní
od 28.06.2017
|
místopředseda představenstva |
05.11.2015 |
Adresa: |
37011, 23352965, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Jizerská, 1076, 2, Jizerská 1076/2, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
Ing. Zdena Chmelová
|
Neaktivní
od 28.06.2017
|
člen představenstva |
05.11.2015 |
Adresa: |
37372, 17586852, České Budějovice, Lišov, Lišov, Souběžná, 771, 33, Souběžná 771/33, 37372 Lišov |
|
JINDŘICH CHMEL
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
místopředseda představenstva |
12.04.2015 |
Adresa: |
37011, 23352965, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Jizerská, 1076, 2 |
|
JINDŘICH CHMEL
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
místopředseda představenstva |
12.04.2015 |
Adresa: |
37011, 23352965, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Jizerská, 1076, 2, Jizerská 1076/2, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
JINDŘICH CHMEL
|
Neaktivní
od 12.04.2015
|
místopředseda představenstva |
25.07.2014 |
Adresa: |
37372, 17586852, Lišov, Lišov, Souběžná, 771, 33 |
|
Jindřich Chmel
|
Neaktivní
od 12.04.2015
|
místopředseda představenstva |
25.07.2014 |
Adresa: |
37372, 17586852, České Budějovice, Lišov, Lišov, Souběžná, 771, 33, Souběžná 771/33, 37372 Lišov |
|
JINDŘICH ROUČKA
|
Neaktivní
od 25.07.2014
|
místopředseda představenstva |
15.01.2014 |
Adresa: |
38601, 18442153, Strakonice, Strakonice II, B. Havlasy, 58 |
|
JINDŘICH ROUČKA
|
Neaktivní
od 25.07.2014
|
místopředseda představenstva |
15.01.2014 |
Adresa: |
38601, 18442153, Strakonice, Strakonice, Strakonice II, B. Havlasy, 58, B. Havlasy 58, Strakonice II, 38601 Strakonice |
|
Jindřich Chmel
|
Neaktivní
od 15.01.2014
|
místopředseda představenstva |
04.03.2002 |
Adresa: |
37372, 17586852, České Budějovice, Lišov, Souběžná, 771 |
|
Jindřich Chmel
|
Neaktivní
od 15.01.2014
|
místopředseda představenstva |
04.03.2002 |
Adresa: |
37372, 17586852, České Budějovice, Lišov, Lišov, Souběžná, 771, 33, Souběžná 771/33, 37372 Lišov |
|
Ing. Ivan Taušek
|
Neaktivní
od 04.03.2002
|
místopředseda představenstva |
03.04.1998 |
Adresa: |
23361263, České Budějovice, České Budějovice, Opatovická, 255 |
|
Ing. Zdena Chmelová
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
člen představenstva |
03.04.1998 |
Adresa: |
17586852, České Budějovice, Lišov, Souběžná, 771 |
|
Ing. Ivan Taušek
|
Neaktivní
od 04.03.2002
|
místopředseda představenstva |
03.04.1998 |
Adresa: |
37010, 23361263, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Opatovická, 255, 9, Opatovická 255/9, České Budějovice 3, 37010 České Budějovice |
|
Ing. Zdena Chmelová
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
člen představenstva |
03.04.1998 |
Adresa: |
37372, 17586852, České Budějovice, Lišov, Lišov, Souběžná, 771, 33, Souběžná 771/33, 37372 Lišov |
|
Pavel Kršek
|
Neaktivní
od 03.04.1998
|
člen představenstva |
31.10.1996 |
Adresa: |
Pelhřimov, Pacov, Úvoz, 946 |
|
Ing. Zdena Chmelová
|
Neaktivní
od 03.04.1998
|
místopředsedkyně představenstva |
31.10.1996 |
Adresa: |
17586852, České Budějovice, Lišov, Souběžná, 771 |
|
Ing. Jan Chmel
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
předseda představenstva |
31.10.1996 |
Adresa: |
17586852, České Budějovice, Lišov, Souběžná, 771 |
|
Pavel Kršek
|
Neaktivní
od 03.04.1998
|
člen představenstva |
31.10.1996 |
Adresa: |
39501, 20169141, Pelhřimov, Pacov, Pacov, V Úvozu, 946, V Úvozu 946, 39501 Pacov |
|
Ing. Zdena Chmelová
|
Neaktivní
od 03.04.1998
|
místopředsedkyně představenstva |
31.10.1996 |
Adresa: |
37372, 17586852, České Budějovice, Lišov, Lišov, Souběžná, 771, 33, Souběžná 771/33, 37372 Lišov |
|
ing. Jan Chmel
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
předseda představenstva |
31.10.1996 |
Adresa: |
37372, 17586852, České Budějovice, Lišov, Lišov, Souběžná, 771, 33, Souběžná 771/33, 37372 Lišov |
|