Ing. Zdeněk Havelka
|
Neaktivní
od 30.03.2012
|
jednatel |
28.04.2011 |
Adresa: |
38301, 17701848, Prachatice, Slámova, 462 |
|
Milan Trněný
|
Neaktivní
od 30.03.2012
|
jednatel |
28.04.2011 |
Adresa: |
62300, 19382847, Brno, Bellova, 16 |
|
Ing. Zdeněk Havelka
|
Neaktivní
od 30.03.2012
|
jednatel |
28.04.2011 |
Adresa: |
38301, 17701848, Prachatice, Prachatice, Prachatice II, Slámova, 462, Slámova 462, Prachatice II, 38301 Prachatice |
|
MILAN TRNĚNÝ
|
Neaktivní
od 30.03.2012
|
jednatel |
28.04.2011 |
Adresa: |
62300, 19382847, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Bellova, 355, 16, Bellova 355/16, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
Sylvia Schnellinger
|
Neaktivní
od 18.03.2011
|
jednatel |
20.09.2007 |
Adresa: |
101, Engerwitzdorf, Ahornstrasse 5, 4209 |
|
Sylvia Schnellinger
|
Neaktivní
od 18.03.2011
|
jednatel |
20.09.2007 |
Adresa: |
Engerwitzdorf, Ahornstrasse 5, 4209 |
|
Dr. Robert Kern
|
Neaktivní
od 05.11.2009
|
jednatel |
14.05.2003 |
Adresa: |
4432, 101, Ernsthofen, Gerstmairsiedlung, 16/OG |
|
Mag. Klaus Riederer
|
Neaktivní
od 28.04.2011
|
jednatel |
14.05.2003 |
Adresa: |
101, St. Florian, Linzerstrassse 1, Rakousko |
|
MMag. Christian Rimpf
|
Neaktivní
od 28.04.2011
|
jednatel |
14.05.2003 |
Adresa: |
101, 4810 Gmunden, Moosbergweg, 55 |
|
Dr. Robert Kern
|
Neaktivní
od 05.11.2009
|
jednatel |
14.05.2003 |
Adresa: |
16/OG, Ernsthofen, Gerstmairsiedlung, 4432, Gerstmairsiedlung 16/OG, 4432 Ernsthofen, Rakousko |
|
Mag. Klaus Riederer
|
Neaktivní
od 28.04.2011
|
jednatel |
14.05.2003 |
Adresa: |
St. Florian, Linzerstrassse 1, Rakousko |
|
MMag. Christian Rimpf
|
Neaktivní
od 28.04.2011
|
jednatel |
14.05.2003 |
Adresa: |
55, 4810 Gmunden, Moosbergweg, 4810 Gmunden - Moosbergweg 55, Rakousko |
|
MMag. Christian Rimpf
|
Neaktivní
od 14.05.2003
|
jednatel |
22.05.2001 |
Adresa: |
101, 4810 Gmunden, Moosbergweg, 55 |
|
MMag. Christian Rimpf
|
Neaktivní
od 14.05.2003
|
jednatel |
22.05.2001 |
Adresa: |
55, 4810 Gmunden, Moosbergweg, 4810 Gmunden - Moosbergweg 55, Rakousko |
|
MMag. Christian Rimpf
|
Neaktivní
od 22.05.2001
|
jednatel |
03.09.1997 |
Adresa: |
101, Gmunden, Traunleitenstr., 5 |
|
MMag. Christian Rimpf
|
Neaktivní
od 22.05.2001
|
jednatel |
03.09.1997 |
Adresa: |
5, Gmunden, Traunleitenstr., Traunleitenstr. 5, Gmunden, Rakousko |
|
Mag. Klaus Riederer
|
Neaktivní
od 14.05.2003
|
jednatel |
20.12.1996 |
Adresa: |
101, St. Florian, Linzerstrassse 1, Rakousko |
|
Mag. Klaus Riederer
|
Neaktivní
od 14.05.2003
|
jednatel |
20.12.1996 |
Adresa: |
St. Florian, Linzerstrassse 1, Rakousko |
|