MARTIN VLK
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.09.2017 |
Adresa: |
39301, 8791350, Pelhřimov, Čelistná, Čelistná, 9 |
|
MARTIN VLK
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.09.2017 |
Adresa: |
39301, 8791350, Pelhřimov, Čelistná, Čelistná, 9, č.p. 9, 39301 Čelistná |
|
Ing. JOSEF BULANT
|
Neaktivní
od 12.07.2016
|
Jednatel |
30.01.2016 |
Adresa: |
39301, 20146078, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Osvobození, 1693 |
|
Ing. JOSEF BULANT
|
Neaktivní
od 12.07.2016
|
Jednatel |
30.01.2016 |
Adresa: |
39301, 20146078, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Osvobození, 1693, Osvobození 1693, 39301 Pelhřimov |
|
Ing. JOSEF BEZDĚK
|
Neaktivní
od 21.09.2017
|
Jednatel |
21.08.2014 |
Adresa: |
39301, 20105801, Pelhřimov, Starý Pelhřimov, 59 |
|
Ing. JOSEF BEZDĚK
|
Neaktivní
od 21.09.2017
|
Jednatel |
21.08.2014 |
Adresa: |
39301, 20105801, Pelhřimov, Pelhřimov, Starý Pelhřimov, 59, Starý Pelhřimov 59, 39301 Pelhřimov |
|
Ing. Josef Bezděk
|
Neaktivní
od 21.08.2014
|
Jednatel |
02.01.1997 |
Adresa: |
39601, Pelhřimov, Pelhřimov, Starý Pelhřimov, 59 |
|
Ing. Josef Bulant
|
Neaktivní
od 30.01.2016
|
Jednatel |
02.01.1997 |
Adresa: |
39301, Pelhřimov, Pelhřimov, ul.Osvobození, 1693 |
|
Ing. JOSEF BEZDĚK
|
Neaktivní
od 21.08.2014
|
Jednatel |
02.01.1997 |
Adresa: |
39301, 20105801, Pelhřimov, Pelhřimov, Starý Pelhřimov, 59, Starý Pelhřimov 59, 39301 Pelhřimov |
|
Ing. JOSEF BULANT
|
Neaktivní
od 30.01.2016
|
Jednatel |
02.01.1997 |
Adresa: |
39301, 20146078, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Osvobození, 1693, Osvobození 1693, 39301 Pelhřimov |
|