Jan Stojka
|
Neaktivní
od 07.02.2009
|
jednatel |
04.06.2002 |
Adresa: |
4, Ostrava-město, Ostrava, S.K.Neumanna, 523/3 |
|
Jan Stojka
|
Neaktivní
od 07.02.2009
|
jednatel |
04.06.2002 |
Adresa: |
523/3, Ostrava-město, Ostrava, S.K.Neumanna, S.K.Neumanna 523/3, Ostrava, okres: Ostrava-město, Česká republika |
|
Ing. Pavel Štalmach
|
Neaktivní
od 04.06.2002
|
jednatel |
05.06.1998 |
Adresa: |
39301, 20147210, Pelhřimov, Pelhřimov, Táborská, 1811 |
|
Ing. Pavel Štalmach
|
Neaktivní
od 04.06.2002
|
jednatel |
05.06.1998 |
Adresa: |
39301, 20147210, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Táborská, 1811, Táborská 1811, 39301 Pelhřimov |
|
Jiří Římal
|
Neaktivní
od 05.06.1998
|
Jednatel |
11.02.1997 |
Adresa: |
20143249, Pelhřimov, Pelhřimov, U sauny, 1410 |
|
Miloslav Vostrý
|
Neaktivní
od 04.06.2002
|
Jednatel |
11.02.1997 |
Adresa: |
18781659, Třebíč, Třebíč, Družstevní, 1019 |
|
Josef Štěpnička
|
Neaktivní
od 04.06.2002
|
Jednatel |
11.02.1997 |
Adresa: |
18737552, Třebíč, Třebíč, Lidická, 837 |
|
Jiří Římal
|
Neaktivní
od 05.06.1998
|
Jednatel |
11.02.1997 |
Adresa: |
39301, 20143249, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, U Sauny, 1410, U Sauny 1410, 39301 Pelhřimov |
|
Miloslav Vostrý
|
Neaktivní
od 04.06.2002
|
Jednatel |
11.02.1997 |
Adresa: |
67401, 18781659, Třebíč, Třebíč, Horka-Domky, Družstevní, 1019, 20, Družstevní 1019/20, Horka-Domky, 67401 Třebíč |
|
Josef Štěpnička
|
Neaktivní
od 04.06.2002
|
Jednatel |
11.02.1997 |
Adresa: |
67401, 18737552, Třebíč, Třebíč, Borovina, Lidická, 837, 7, Lidická 837/7, Borovina, 67401 Třebíč |
|