Mgr. EVA KUSÁKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.11.2014 |
Adresa: |
14800, 42029261, Hlavní město Praha, Praha, Kunratice, K Zeleným domkům, 1715 |
|
Mgr. VLASTISLAV KUSÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
25.11.2014 |
Adresa: |
14800, 42029261, Hlavní město Praha, Praha, Kunratice, K Zeleným domkům, 1715 |
|
Mgr. VLASTISLAV KUSÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
25.11.2014 |
Adresa: |
14800, 42029261, Praha, Kunratice, K Zeleným domkům, 1715, K Zeleným domkům 1715, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
Mgr. EVA KUSÁKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.11.2014 |
Adresa: |
14800, 42029261, Praha, Kunratice, K Zeleným domkům, 1715, K Zeleným domkům 1715, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
Helmut Wischermann
|
Neaktivní
od 25.11.2014
|
jednatel |
25.05.2005 |
Adresa: |
101, Bodenmais, Rechenstrasse, 38 |
|
Annette Wischermann
|
Neaktivní
od 25.11.2014
|
jednatel |
25.05.2005 |
Adresa: |
101, Bodenmais, Rechenstrasse, 38 |
|
Helmut Wischermann
|
Neaktivní
od 25.11.2014
|
jednatel |
25.05.2005 |
Adresa: |
38, Bodenmais, Rechenstrasse, Rechenstrasse 38, Bodenmais, Německo |
|
Annette Wischermann
|
Neaktivní
od 25.11.2014
|
jednatel |
25.05.2005 |
Adresa: |
38, Bodenmais, Rechenstrasse, Rechenstrasse 38, Bodenmais, Německo |
|
Václav Buchar
|
Neaktivní
od 25.05.2005
|
jednatel |
29.05.2000 |
Adresa: |
38501, 829081, Prachatice, Vimperk, Hrabice, 30 |
|
Václav Buchar
|
Neaktivní
od 25.05.2005
|
jednatel |
29.05.2000 |
Adresa: |
38501, 829081, Prachatice, Vimperk, Hrabice, 30, Hrabice 30, 38501 Vimperk |
|
Josef Vítovec
|
Neaktivní
od 29.05.2000
|
Jednatel |
19.02.1997 |
Adresa: |
38501, 832251, Prachatice, Vimperk, Náměstí Svobody, 86 |
|
Josef Vítovec
|
Neaktivní
od 29.05.2000
|
Jednatel |
19.02.1997 |
Adresa: |
38501, 832251, Prachatice, Vimperk, Vimperk II, náměstí Svobody, 86, 43, náměstí Svobody 86/43, Vimperk II, 38501 Vimperk |
|